ROIGER JUNY ANNA MARIA
Informe ejecutivo de ROIGER JUNY ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROIGER JUNY ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROPACO DISTRIBUTORS SL | Secretario | 17/07/2024 | |
ROPACO DISTRIBUTORS SL | Consejero | 17/07/2024 | |
PROMOCIONES MUNROI SL | Administrador Solidario | 02/05/2024 | |
TRISOLARIS SL | Administrador Solidario | 02/02/2022 |
VINCULACIONES DE ROIGER JUNY ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIGER JUNY ANNA MARIA
Empresa: ROPACO DISTRIBUTORS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BIMPEDI SL
- Roig Jofre Anton
- Roig Jofre Joaquim
- Roiger Juny Anna Maria
- Sakkal Arazi Soly
- Vaquer Crusat Marc
Presidente
Secretario
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 55950, I/A 8 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-43
Empresa: PROMOCIONES MUNROI SA
Administrador Solidario
- Roiger Blanch Pompilio
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41727 , F 143, S 8, H B 75143, I/A 18 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: PROMOCIONES MUNROI SA
Administrador Solidario
- Roiger Blanch Pompilio
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41727 , F 143, S 8, H B 75143, I/A 18 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: DESFERA DISTRICT SL
Administrador Unico
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47649 , F 74, S 8, H B 558222, I/A 3 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: PROMOCIONES MUNROI SA
Administrador Solidario
- Roiger Blanch Pompilio
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41727 , F 163, S 8, H B 75143, I/A 15 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-08
Empresa: TRISOLARIS SL
Administrador Solidario
- Miquel Rosquellas Jose Maria
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 146, S 8, H L 33752, I/A 1 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-25
Empresa: DESFERA DISTRICT SL
Administrador Unico
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47649 , F 74, S 8, H B 558222, I/A 2 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: FOMENTOS DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Roiger Juny Anna Maria
- Simorra Torres Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 48, S 8, H L 5050, I/A 19 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Empresa: GABINET JURIDIC ROIGER'S & LIÑAN SL
Liquidador
- Liñan Sole Francisco-javier
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 909 , F 218, S 8, H L 17691, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Empresa: GABINET JURIDIC ROIGER'S & LIÑAN SL
Administrador Solidario
- Liñan Sole Francisco-javier
- Roiger Juny Anna Maria
Liquidador
- Liñan Sole Francisco-javier
- Roiger Juny Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 909 , F 218, S 8, H L 17691, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
VER MAS ACTOS
Información de ROIGER JUNY ANNA MARIA
Mostramos los datos de ROIGER JUNY ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIGER JUNY ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos