VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA
Informe ejecutivo de VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVA ANDALUS SL | Administrador Unico | 20/05/2016 | 29/07/2022 |
OLIVA ANDALUS SL | Liquidador | 29/07/2022 | 29/07/2022 |
OLIVA ANDALUS SL | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 20/05/2016 |
CASA AQUILINO SL | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 19/05/2016 |
CASA AQUILINO SL | Liquidador | 19/05/2016 | 19/05/2016 |
COGIKA SL | Administrador Solidario | 11/03/2016 | |
COGIKA SL | Liquidador | 11/03/2016 | 11/03/2016 |
VINCULACIONES DE VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA
Empresa: OLIVA ANDALUS SL
Liquidador
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 218, S 8, H MA 73640, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-29
Empresa: OLIVA ANDALUS SL
Administrador Unico
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 218, S 8, H MA 73640, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-29
Empresa: OLIVA ANDALUS SL
Administrador Unico
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 218, S 8, H MA 73640, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: OLIVA ANDALUS SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 218, S 8, H MA 73640, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: CASA AQUILINO SL
Liquidador
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 2617, F 61, S 8, H MA 74465, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-29
Empresa: CASA AQUILINO SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 2617, F 61, S 8, H MA 74465, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-29
Empresa: COGIKA SL
Liquidador
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3674, L 2585, F 193, S 8, H MA 73610, I/A 4 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-29
Empresa: COGIKA SL
Administrador Solidario
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
- Van 't Erve Nenita Secusana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3674, L 2585, F 193, S 8, H MA 73610, I/A 4 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-29
Empresa: CASA TIPICO SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 217, S 8, H MA 73640, I/A 3 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Empresa: CASA AQUILINO SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 2617, F 61, S 8, H MA 74465, I/A 4 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Información de VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA
Mostramos los datos de VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN 'T ERVE ANTONIUS GERHARDUS JOHANNUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos