SECUSANA NIETES NENITA
Informe ejecutivo de SECUSANA NIETES NENITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SECUSANA NIETES NENITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVA ANDALUS SL | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 20/05/2016 |
CASA AQUILINO SL | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE SECUSANA NIETES NENITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SECUSANA NIETES NENITA
Empresa: OLIVA ANDALUS SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 218, S 8, H MA 73640, I/A 5 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: CASA AQUILINO SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 2617, F 61, S 8, H MA 74465, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-29
Empresa: CASA TIPICO SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675, L 2586, F 217, S 8, H MA 73640, I/A 3 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Empresa: CASA AQUILINO SL
Administrador Solidario
- Secusana Nietes Nenita
- Van 't Erve Antonius Gerhardus Johannus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 2617, F 61, S 8, H MA 74465, I/A 4 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Información de SECUSANA NIETES NENITA
Mostramos los datos de SECUSANA NIETES NENITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SECUSANA NIETES NENITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos