VAN OSTA ERWIN
Informe ejecutivo de VAN OSTA ERWIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN OSTA ERWIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE GALICIA SL | Consejero Delegado Solidario | 19/01/2010 | 11/07/2014 |
IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE GALICIA SL | Secretario | 19/01/2010 | 11/07/2014 |
IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE GALICIA SL | Consejero | 19/01/2010 | 11/07/2014 |
BRICOKING SA | Secretario | 09/02/2010 | 15/10/2013 |
BRICOKING SA | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2010 | 15/10/2013 |
BRICOKING SA | Consejero | 09/02/2010 | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE VAN OSTA ERWIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN OSTA ERWIN
Consejero Delegado Solidario
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Van Osta Erwin
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
- Van Osta Erwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 79, S 8, H C 34471, I/A 12 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Empresa: BRICOKING SA
Consejero Delegado Solidario
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Van Osta Erwin
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
- Van Osta Erwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 11, S 8, H C 32268, I/A 24 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-15
Empresa: BRICOKING SA
Consejero Delegado Solidario
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Van Osta Erwin
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
- Van Osta Erwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 8, S 8, H C 32268, I/A 17 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-15
Consejero Delegado Solidario
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Van Osta Erwin
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
- Van Osta Erwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 77, S 8, H C 34471, I/A 7 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-15
Información de VAN OSTA ERWIN
Mostramos los datos de VAN OSTA ERWIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN OSTA ERWIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos