LIEKENS CARL
Informe ejecutivo de LIEKENS CARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LIEKENS CARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE GALICIA SL | Consejero | 19/01/2010 | 11/07/2014 |
BRICOKING SA | Consejero | 09/02/2010 | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE LIEKENS CARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIEKENS CARL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 79, S 8, H C 34471, I/A 12 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Empresa: BRICOKING SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 11, S 8, H C 32268, I/A 24 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-15
Empresa: BRICOKING SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 8, S 8, H C 32268, I/A 17 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jaen Rodriguez Juan Jose
- Liekens Carl
- Van Osta Erwin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 77, S 8, H C 34471, I/A 7 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-15
Información de LIEKENS CARL
Mostramos los datos de LIEKENS CARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIEKENS CARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos