VALVERDE FERNANDEZ MARIO
Informe ejecutivo de VALVERDE FERNANDEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALVERDE FERNANDEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACER FACILITIES SL | Administrador Solidario | 16/05/2013 | |
ACER LOGISTICA SL | Administrador Unico | 11/07/2012 |
VINCULACIONES DE VALVERDE FERNANDEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALVERDE FERNANDEZ MARIO
Empresa: ACER FACILITIES SL
Administrador Solidario
- Crespo Fessart Maria Del Pilar
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31037 , F 160, S 8, H M 558659, I/A 1 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Empresa: ACER GESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27790 , F 74, S 8, H M 500802, I/A 2 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Apoderado
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36083 , F 102, S 8, H B 240503, I/A 8 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-08
Empresa: TRANSERVI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Sanchez Humanes Jose Luis
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 53, S 8, H M 126286, I/A 40 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: TRANSERVI SA
Consejero
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 53, S 8, H M 126286, I/A 39 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado
- Valverde Fernandez Mario
Apoderado
- Valverde Fernandez Mario
- Valverde Fernandez Mario
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 31, S 8, H M 151217, I/A 19 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Apoderado
- Valverde Fernandez Mario
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 217, S 8, H M 74421, I/A 29 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Consejero
- Valverde Fernandez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 216, S 8, H M 74421, I/A 28 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Información de VALVERDE FERNANDEZ MARIO
Mostramos los datos de VALVERDE FERNANDEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALVERDE FERNANDEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos