TRANSFESA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Soto del Real
Provincia Madrid
Razón Social TRANSFESA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL
CIF B80394786
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TRANSFESA LOGISTICS SA
VINCULACIONES DE TRANSFESA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSFESA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Db Mobility Logistics Ag | Apoderado | 28/01/2009 | 09/10/2012 |
Galindo Jimenez Idoia | Secretario | 03/08/2010 | 09/10/2012 |
Galindo Jimenez Idoia | Consejero | 03/08/2010 | 09/10/2012 |
Garcimartin Quiñones Julian | Consejero | 03/08/2010 | 09/10/2012 |
Gonzalez Diaz David | Apoderado | 28/01/2009 | 09/10/2012 |
Hullerum Bernd | Presidente | 03/08/2010 | 09/10/2012 |
Hullerum Bernd | Consejero | 03/08/2010 | 09/10/2012 |
Lopez Flores Eduardo | Apoderado | 28/01/2009 | 09/10/2012 |
Martos Quintana Antonio | Apoderado | 28/01/2009 | 09/10/2012 |
Pedrero Sancho Juan Diego | Consejero | 09/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSFESA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 222, S 8, H M 74421, I/A 32 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 222, S 8, H M 74421, I/A 32 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 222, S 8, H M 74421, I/A 32 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 222, S 8, H M 74421, I/A 31 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 30& LA PUBLICACION DEL CESE DE LUIS DEL CAMPO VILLAPLANA COMO CONSEJERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 221, S 8, H M 74421, I/A 30 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2011-121-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 221, S 8, H M 74421, I/A 30 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2011-121-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 221, S 8, H M 74421, I/A 30 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18327 , F 221, S 8, H M 74421, I/A 30 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28