VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO
Informe ejecutivo de VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICAL PREVENOR SPA SL | Apoderado | 23/10/2023 |
VINCULACIONES DE VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO
Empresa: MEDICAL PREVENOR SPA SL
Apoderado
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
- Vallejo Arano Eduardo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 123, S 8, H BI 2415,B , I/ 19 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Empresa: PREVENOR SL
Apoderado
- Vallejo Arano Eduardo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 192, S 8, H BI 25119, I/A 8 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
Empresa: PREVENOR SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
- Vallejo Arano Eduardo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 189, S 8, H BI 25119, I/A 3 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-48
Información de VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO
Mostramos los datos de VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLEJO ARANO EDUARDO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos