FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICAL PREVENOR SPA SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
MUGARRI XXI SL | Administrador Solidario | 23/09/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE
Empresa: MEDICAL PREVENOR SPA SL
Apoderado
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
- Vallejo Arano Eduardo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 123, S 8, H BI 2415,B , I/ 19 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Empresa: PREVENOR SALUD LABORAL SL
Liquidador
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 16, S 8, H BI 29607, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Empresa: PREVENOR SALUD LABORAL SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 16, S 8, H BI 29607, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Empresa: MUGARRI XXI SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
- Fernandez De Larrinoa Patxo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4123 , F 27, S 8, H BI 32718, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-48
Empresa: PREVENOR SL
Apoderado
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 192, S 8, H BI 25119, I/A 8 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Empresa: PREVENOR SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Larrinoa Anza Laurane
- Vallejo Arano Eduardo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 189, S 8, H BI 25119, I/A 3 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-48
Información de FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE LARRINOA ANZA LAURANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos