VALLE VIANA MARISA
Informe ejecutivo de VALLE VIANA MARISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLE VIANA MARISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA SA | Apoderado | 05/05/2010 | |
IBERDROLA GENERACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2009 | |
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2009 | |
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONFORT SA | Apoderado | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE VALLE VIANA MARISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE VIANA MARISA
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
- Acha Echevarria Jose Maria
- Alonso Santiago Iñigo
- Campaña Avila Andres
- Diaz Guardamino Gil Pablo
- Escondrillas Wencel Juan Fernando Luis Maria
- Insunza Gaminde Eduardo
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Moso Raigoso Aitor
- Primo Terroba Carlos
- Rojo Sevillano Felix
- Valle Viana Marisa
- Villalvilla Heras Jose Carlos
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5462 , F 206, S 8, H BI 63981, I/A 22 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-48
Apoderado
- Acha Echevarria Jose Maria
- Alonso Santiago Iñigo
- Campaña Avila Andres
- Diaz Guardamino Gil Pablo
- Escondrillas Wencel Juan Fernando Luis Maria
- Insunza Gaminde Eduardo
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Moso Raigoso Aitor
- Primo Terroba Carlos
- Rojo Sevillano Felix
- Valle Viana Marisa
- Villalvilla Heras Jose Carlos
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5034 , F 217, S 8, H BI 53822, I/A 25 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5454 , F 28, S 8, H BI 27059, I/A 228 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-48
Apoderado
- Acha Echevarria Jose Maria
- Alonso Santiago Iñigo
- Campaña Avila Andres
- Diaz Guardamino Gil Pablo
- Escondrillas Wencel Juan Fernando Luis Maria
- Insunza Gaminde Eduardo
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Moso Raigoso Aitor
- Primo Terroba Carlos
- Rojo Sevillano Felix
- Valle Viana Marisa
- Villalvilla Heras Jose Carlos
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5034 , F 147, S 8, H BI 53822, I/A 16 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION SA
Apoderado
- Acha Echevarria Jose Maria
- Alonso Santiago Iñigo
- Campaña Avila Andres
- Diaz Guardamino Gil Pablo
- Escondrillas Wencel Juan Fernando Luis Maria
- Insunza Gaminde Eduardo
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Moso Raigoso Aitor
- Primo Terroba Carlos
- Rojo Sevillano Felix
- Valle Viana Marisa
- Villalvilla Heras Jose Carlos
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5215 , F 150, S 8, H BI 27059, I/A 206 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
- Acha Echevarria Jose Maria
- Alonso Santiago Iñigo
- Campaña Avila Andres
- Diaz Guardamino Gil Pablo
- Escondrillas Wencel Juan Fernando Luis Maria
- Insunza Gaminde Eduardo
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Molina Nuñez Lagos Jose Maria
- Moso Raigoso Aitor
- Primo Terroba Carlos
- Rojo Sevillano Felix
- Valle Viana Marisa
- Villalvilla Heras Jose Carlos
- Yun Garcia Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5448 , F 23, S 8, H BI 63981, I/A 4 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-48
Empresa: IBERDROLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4757 , F 165, S 8, H BI 167,A , I/ 1878 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-48
Empresa: IBERDROLA GENERACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 137, S 8, H BI 27059, I/A 132 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5015 , F 37, S 8, H BI 53822, I/A 5 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-48
Empresa: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONFORT SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26643 , F 174, S 8, H M 335979, I/A 14 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
VER MAS ACTOS
Información de VALLE VIANA MARISA
Mostramos los datos de VALLE VIANA MARISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE VIANA MARISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos