CAMPAÑA AVILA ANDRES
Informe ejecutivo de CAMPAÑA AVILA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 51
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE CAMPAÑA AVILA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2012 | |
IBERDROLA SA | Apoderado Solidario | 03/02/2011 | |
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONFORT SA | Apoderado | 07/05/2009 | |
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPAÑA AVILA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPAÑA AVILA ANDRES
Empresa: IBERDROLA INVERSIONES 2010 SA
Apoderado
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 34, S 8, H BI 42241, I/A 29 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Alcain Lopez Daniel
- Alcain Lopez Daniel
- Arberas Montoya Itziar
- Azagra Blazquez Pedro Javier
- Bilbao Ibeas Ana
- Burguera Perez Ivan
- Camara Bello Ester Celina
- Campaña Avila Andres
- Canales Abaitua Asis
- Canales Abaitua Asis
- Canales Abaitua Ignacio
- Codes Calatrava Gerardo
- Codes Calatrava Gerardo
- Collada Banderas Antonio
- Crisostomo Merino Beatriz Maria
- Delgado Martin Agustin
- Elorza Martin Iñigo
- Fernandez Guerra Carlos Luis
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Galan Lecubarri Gladys
- Garzon Ortega Justo
- Gimenez Tamayo Elena
- Gimenez Tamayo Elena
- Gimenez Tamayo Elena
- Gimenez Tamayo Elena
- Gimenez Tamayo Elena
- Gimenez Tamayo Elena
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Leon Muñoz Elena
- Lombide Palacios Aitor
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Marra Rodriguez Jose Angel
- Marra Rodriguez Jose Angel
- Martinez Garrido Santiago Matias
- Mesonero Molina David Jose
- Ortega Mariño Ignacio
- Publisi Reig Silvia
- Rodriguez Zarzalejos Amalio
- Rojo Sevillano Felix
- Ruiperez Cassinello Cesar
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- Saitua Iribar Martin
- San Juan Merinero Susana
- San Sebastian Hecht Cristina
- Sanchez-galan Garcia-tabernero Jose Ignacio
- Ugarriza Capdevilla Armando Jose
- Uribe Diez Joan
- Victorero Vigil Enrique
- Zamarron Cassinello Ignacio
- Zumarraga Gorostiza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5814 , F 171, S 8, H BI 167,A , I/ 2413 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-48
Consejero
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26874 , F 203, S 8, H M 437426, I/A 19 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA
Vicesecretario No Consejero
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5643 , F 219, S 8, H BI 63979, I/A 98 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-48
Empresa: IBERDROLA FINANCIACION SA
Secretario No Consejero
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5872 , F 60, S 8, H BI 54699, I/A 49 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-48
Empresa: IBERDROLA FINANCIACION SA
Secretario No Consejero
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5872 , F 57, S 8, H BI 54699, I/A 45 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-48
Administrador Mancomunado
- Campaña Avila Andres
- Salazar Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33638 , F 30, S 8, H M 266892, I/A 35 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: IBERDROLA INVERSIONES 2010 SA
Apoderado
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646 , F 31, S 8, H BI 42241, I/A 22 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-48
Consejero
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26874 , F 197, S 8, H M 437426, I/A 14 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Apoderado
- Campaña Avila Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33638 , F 26, S 8, H M 266892, I/A 30 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
VER MAS ACTOS
Información de CAMPAÑA AVILA ANDRES
Mostramos los datos de CAMPAÑA AVILA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPAÑA AVILA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos