VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACO VALIENTE SL | Apoderado Solidario | 12/01/2012 | 09/10/2017 |
TRESUNIDAS SL | Apoderado Solidario | 08/03/2012 | 27/09/2016 |
OLD VALIEN'S SL | Liquidador | 22/10/2010 | 22/10/2010 |
OLD VALIEN'S SL | Administrador Unico | 02/08/2010 | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE
Empresa: PACO VALIENTE SL
Apoderado Solidario
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 737, F 154, S 8, H AB 2269, I/A 19 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-02
Empresa: TRESUNIDAS SL
Apoderado Solidario
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10176, L 7458, F 207, S 8, H V 172621, I/A 4 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-46
Empresa: TRESUNIDAS SL
Apoderado Solidario
- Minguez Garcia Armando
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 15, S 8, H AB 22113, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-02
Empresa: PACO VALIENTE SL
Apoderado Solidario
- Minguez Garcia Armando
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 9, S 8, H AB 2269, I/A 12 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-02
Empresa: OLD VALIEN'S SL
Liquidador
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671, L 435, F 120, S 8, H AB 7068, I/A 7 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-02
Empresa: OLD VALIEN'S SL
Administrador Unico
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Liquidador
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671, L 435, F 120, S 8, H AB 7068, I/A 7 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-02
Empresa: OLD VALIEN'S SL
Administrador Unico
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671, L 435, F 120, S 8, H AB 7068, I/A 6 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-02
Información de VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIENTE VILLAESCUSA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos