MINGUEZ GARCIA ARMANDO
Informe ejecutivo de MINGUEZ GARCIA ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MINGUEZ GARCIA ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS TECNICOS IBERICA SL | Administrador Unico | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ GARCIA ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ GARCIA ARMANDO
Empresa: MODASUELA SL
Administrador Unico
- Minguez Garcia Armando
- Valero Cantero Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490, L 254, F 21, S 8, H AB 1515, I/A 8 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-02
Empresa: MODASUELA SL
Administrador Unico
- Minguez Garcia Armando
Liquidador
- Minguez Garcia Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490, L 254, F 21, S 8, H AB 1515, I/A 8 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-02
Empresa: TRESUNIDAS SL
Apoderado Solidario
- Minguez Garcia Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 180, S 8, H AB 22113, I/A 6 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-02
Empresa: PACO VALIENTE SL
Apoderado Solidario
- Minguez Garcia Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968, L 732, F 24, S 8, H AB 2269, I/A 15 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-02
Empresa: TRESUNIDAS SL
Apoderado Solidario
- Minguez Garcia Armando
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 15, S 8, H AB 22113, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-02
Empresa: PACO VALIENTE SL
Apoderado Solidario
- Minguez Garcia Armando
- Valiente Villaescusa Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 9, S 8, H AB 2269, I/A 12 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-02
Información de MINGUEZ GARCIA ARMANDO
Mostramos los datos de MINGUEZ GARCIA ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ GARCIA ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos