VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO
Informe ejecutivo de VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOVAGO SA | Vicepresidente | 22/10/2020 | |
GOVAGO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/10/2020 | |
GOVAGO SA | Consejero | 22/10/2020 | |
GOVAGO SA | Vicepresidente | 20/11/2009 | |
GOVAGO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/11/2009 | |
GOVAGO SA | Consejero | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO
Empresa: ANTONIO VALIDO & B. INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 3, S 8, H GC 24415, I/A 5 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-35
Empresa: GOVAGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Consejero
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 24, S 8, H GC 7919, I/A 6 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
Empresa: ANTONIO VALIDO B&M ARQUITECTOS SLP
Administrador Unico
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 30, S 8, H GC 40373, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-35
Empresa: GOVAGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Consejero
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 24, S 8, H GC 7919, I/A 5 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-35
Empresa: GOVAGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Consejero
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 24, S 8, H GC 7919, I/A 4 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-35
Información de VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO
Mostramos los datos de VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIDO BENITEZ ANTONIO MIGUEL DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos