GOÑI CORRAL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GOÑI CORRAL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOÑI CORRAL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOVAGO SA | Presidente | 22/10/2020 | |
GOVAGO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/10/2020 | |
GOVAGO SA | Consejero | 22/10/2020 | |
CASETEC-CONSULTING SL | Socio Unico | 02/10/2013 | |
CASETEC-CONSULTING SL | Administrador Unico | 02/10/2013 | |
GOVAGO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/11/2009 | |
GOVAGO SA | Consejero | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE GOÑI CORRAL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOÑI CORRAL JOSE MARIA
Empresa: GOVAGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Consejero
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Presidente
- Goñi Corral Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 24, S 8, H GC 7919, I/A 6 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
Empresa: GOVAGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Consejero
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Presidente
- Goñi Corral Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 24, S 8, H GC 7919, I/A 5 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-35
Empresa: CASETEC-CONSULTING SL
Administrador Unico
- Goñi Corral Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 131, S 8, H GC 10754, I/A 9 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-35
Empresa: CASETEC-CONSULTING SL
Socio Único
- Goñi Corral Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 131, S 8, H GC 10754, I/A 9 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-35
Empresa: GOVAGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Consejero
- Goñi Corral Jose Maria
- Gonzalez Santana Carmelo -
- Valido Benitez Antonio Miguel Diego
Presidente
- Goñi Corral Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 24, S 8, H GC 7919, I/A 4 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-35
Información de GOÑI CORRAL JOSE MARIA
Mostramos los datos de GOÑI CORRAL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOÑI CORRAL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos