VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CC2000 CENTRAL DE SERVICIOS EN COMUNICACIONES SL | Socio Unico | 01/08/2013 |
VINCULACIONES DE VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO
Empresa: CONTROL DE COMUNICACIO 2000 SLL
Liquidador Solidario
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 43, S 8, H L 12722, I/A 2 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: CONTROL DE COMUNICACIO 2000 SLL
Administrador Solidario
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Liquidador Solidario
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 43, S 8, H L 12722, I/A 2 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: BIOMAT 2000 SL
Liquidador
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 15, S 8, H HU 11449, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-22
Empresa: BIOMAT 2000 SL
Administrador Unico
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 15, S 8, H HU 11449, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-22
Socio Único
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 73, S 8, H L 20107, I/A 3 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-25
Empresa: BIOMAT 2000 SL
Administrador Unico
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 15, S 8, H HU 11449, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-22
Empresa: TELEFONIA DE LLEIDA SL
Apoderado
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 223, S 8, H L 629, I/A 10 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-25
Empresa: TELEFONIA DE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 223, S 8, H L 629, I/A 9 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-25
Empresa: COMUNICACIONES DE CATALUNYA 2000 SL
Apoderado
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 70, S 8, H L 10762, I/A 7 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-25
Empresa: COMUNICACIONES DE CATALUNYA 2000 SL
Administrador Unico
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 70, S 8, H L 10762, I/A 6 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-25
Información de VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO
Mostramos los datos de VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO ORIOL MANUEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos