TOMAS LOBATO HECTOR JORGE
Informe ejecutivo de TOMAS LOBATO HECTOR JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOMAS LOBATO HECTOR JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLUB PANDORUM SL | Socio Unico | 04/05/2013 | |
KLUB PANDORUM SL | Administrador Unico | 04/05/2013 | |
FONDA PAISA SEGRIA SL | Administrador Unico | 18/03/2013 | |
COMUNICACIONES DE CATALUNYA 2000 SL | Administrador Unico | 15/12/2010 |
VINCULACIONES DE TOMAS LOBATO HECTOR JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS LOBATO HECTOR JORGE
Empresa: CONTROL DE COMUNICACIO 2000 SLL
Liquidador Solidario
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 43, S 8, H L 12722, I/A 2 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: CONTROL DE COMUNICACIO 2000 SLL
Administrador Solidario
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Liquidador Solidario
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 43, S 8, H L 12722, I/A 2 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: KLUB PANDORUM SL
Administrador Unico
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 89, S 8, H L 26593, I/A 2 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-25
Empresa: KLUB PANDORUM SL
Nuevo Socio Único
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 89, S 8, H L 26593, I/A 2 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-25
Empresa: FONDA PAISA SEGRIA SL
Administrador Unico
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 117, S 8, H L 18554, I/A 3 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-25
Empresa: TELEFONIA DE LLEIDA SL
Liquidador
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 223, S 8, H L 629, I/A 10 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-25
Empresa: TELEFONIA DE LLEIDA SL
Apoderado
- Tomas Lobato Hector Jorge
- Valero Oriol Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 223, S 8, H L 629, I/A 10 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-25
Empresa: TELEFONIA DE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Tomas Lobato Hector Jorge
Liquidador
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 223, S 8, H L 629, I/A 10 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-25
Empresa: TELEFONIA DE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 223, S 8, H L 629, I/A 9 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-25
Empresa: COMUNICACIONES DE CATALUNYA 2000 SL
Administrador Unico
- Tomas Lobato Hector Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 70, S 8, H L 10762, I/A 6 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-25
Información de TOMAS LOBATO HECTOR JORGE
Mostramos los datos de TOMAS LOBATO HECTOR JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS LOBATO HECTOR JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos