VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE GESTION URBANISTICA Y SERVICIOS DE ALBORAYA SL | Consejero | 21/01/2020 | 07/11/2023 |
EMPRESA DE GESTION URBANISTICA Y SERVICIOS DE ALBORAYA SL | Apoderado Mancomunado | 21/03/2023 | 07/11/2023 |
EMPRESA DE GESTION URBANISTICA Y SERVICIOS DE ALBORAYA SL | Consejero | 11/08/2016 | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Camacho Juan Diego
- Martinez Sanfeliu Jorge
- Reos Moreno Cristina
- Valero Blasco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 91, S 8, H V 97122, I/A 33 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 90, S 8, H V 97122, I/A 32 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-46
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Camacho Juan Diego
- Martinez Sanfeliu Jorge
- Reos Moreno Cristina
- Valero Blasco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 138, S 8, H V 97122, I/A 30 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 138, S 8, H V 97122, I/A 28 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lara Panach Ana Maria
- Marti Cortes Agustin
- Martinez Sanfeliu Jorge
- Marzal Campos Jose Vicente
- Reos Moreno Cristina
- Valero Blasco Maria Del Carmen
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 138, S 8, H V 97122, I/A 28 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Consejero
- Valero Blasco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 137, S 8, H V 97122, I/A 25 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-46
Información de VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO BLASCO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos