MARTI CORTES AGUSTIN
Informe ejecutivo de MARTI CORTES AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI CORTES AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE RESPUESTA INTEGRAL DE ALBORAYA SL | Pres.Com.Liq | 23/07/2024 | |
CENTRO DE RESPUESTA INTEGRAL DE ALBORAYA SL | Mmbr.Com.Liq | 23/07/2024 | |
EMPRESA DE GESTION URBANISTICA Y SERVICIOS DE ALBORAYA SL | Consejero | 07/11/2023 | |
EMPRESA DE GESTION URBANISTICA Y SERVICIOS DE ALBORAYA SL | Apoderado Mancomunado | 07/11/2023 | |
ALBORAYA MARINA NOVA SL | Presidente | 25/06/2012 | |
ALBORAYA MARINA NOVA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/06/2012 | |
ALBORAYA MARINA NOVA SL | Consejero | 25/06/2012 |
VINCULACIONES DE MARTI CORTES AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI CORTES AGUSTIN
Mmbr.Com.Liq
- Andreu Ajado Manuel
- Marti Cortes Agustin
Pres.Com.Liq
- Marti Cortes Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 136699, I/A 15 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-46
Apoderado Mancomunado
- Andreu Ajado Manuel
- Marti Cortes Agustin
- Suay Muedra Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 91, S 8, H V 97122, I/A 33 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-46
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 90, S 8, H V 97122, I/A 32 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 90, S 8, H V 97122, I/A 32 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-46
Mmbr.Com.Liq
- Juarez Lechuga Maria Teresa
- Marti Cortes Agustin
Pres.Com.Liq
- Marti Cortes Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11171, L 8449, F 105, S 8, H V 136699, I/A 13 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 138, S 8, H V 97122, I/A 29 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
- Marti Cortes Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11171, L 8449, F 105, S 8, H V 136699, I/A 12 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-46
Consejero
Presidente
- Marti Cortes Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 138, S 8, H V 97122, I/A 28 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Lara Panach Ana Maria
- Marti Cortes Agustin
Consejero
Presidente
- Marti Cortes Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 138, S 8, H V 97122, I/A 28 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Lara Contreras Antonio
- Marti Cortes Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815, L 5111, F 137, S 8, H V 97122, I/A 26 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-46
VER MAS ACTOS
Información de MARTI CORTES AGUSTIN
Mostramos los datos de MARTI CORTES AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI CORTES AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos