VALENTINES BALCELLS JORDI
Informe ejecutivo de VALENTINES BALCELLS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALENTINES BALCELLS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURGY ENERGY GROUP SA | Apoderado | 30/01/2024 | |
NATURGY ENERGY GROUP SA | Apoderado Solidario | 29/10/2021 | |
RELYONIT SL | Consejero | 31/10/2019 |
VINCULACIONES DE VALENTINES BALCELLS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENTINES BALCELLS JORDI
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 117, S 8, H M 656514, I/A 128 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: NATURGY INFORMATICA SA
Apoderado Solidario
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36688 , F 210, S 8, H M 657732, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado Solidario
- Noain Yoldi Maria Carmela
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 105, S 8, H M 656514, I/A 109 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
- Franch Serra Ana Francisca
- Garcia Esteban Javier
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Noain Yoldi Maria Carmela
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 103, S 8, H M 656514, I/A 105 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
- Noain Yoldi Maria Carmela
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 103, S 8, H M 656514, I/A 104 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: LEAN CUSTOMER SERVICES SL
Consejero
- Borras Gomez Cesar
- Codorniu Castello Josep
- Marques Gutierrez Xavier
- Valentines Balcells Jordi
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 126, S 8, H M 700766, I/A 14 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: NATURGY INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36688 , F 207, S 8, H M 657732, I/A 27 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: LEAN CUSTOMER SERVICES SL
Consejero
- Codorniu Castello Josep
- Gomez Cagigas Maria Isabel
- Pascual Izquierdo Jose Maria
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 123, S 8, H M 700766, I/A 9 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
Empresa: NATURGY IT SL
Consejero
- Antonio Lubrano Di Scorpaniello
- Blesa Martinez Rafael
- Roca Fernandez Luis
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 21, S 8, H B 536533, I/A 9 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-08
Empresa: NATURGY INFORMATICA SA
Administrador Unico
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36688 , F 203, S 8, H M 657732, I/A 19 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Información de VALENTINES BALCELLS JORDI
Mostramos los datos de VALENTINES BALCELLS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENTINES BALCELLS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos