RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURGY ENERGY GROUP SA | Apoderado Solidario | 29/10/2021 | |
LEAN GRIDS SERVICES SL | Consejero | 25/08/2021 | |
LEAN CUSTOMER SERVICES SL | Consejero | 09/08/2021 | |
RELYONIT SL | Consejero | 21/07/2021 | |
LEAN CORPORATE SERVICES SL | Consejero | 13/05/2020 | |
BIP & DRIVE SA | Consejero | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado Solidario
- Noain Yoldi Maria Carmela
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 105, S 8, H M 656514, I/A 109 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: LEAN GRIDS SERVICES SL
Consejero
- Rodriguez Guerrero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41068 , F 164, S 8, H M 700767, I/A 24 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
- Franch Serra Ana Francisca
- Garcia Esteban Javier
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Noain Yoldi Maria Carmela
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 103, S 8, H M 656514, I/A 105 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Empresa: LEAN CUSTOMER SERVICES SL
Consejero
- Rodriguez Guerrero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 216, S 8, H M 700766, I/A 22 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: RELYONIT SL
Consejero
- Rodriguez Guerrero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 216, S 8, H M 688534, I/A 15 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
- Noain Yoldi Maria Carmela
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
- Valentines Balcells Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 103, S 8, H M 656514, I/A 104 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: LEAN CORPORATE SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gallego Salas Jose Miguel
- Lombardia Escudero Almudena
- Ortiz Perdices Ignacio
- Rodriguez Guerrero Santiago
Apoderado
- Aller Blanco Miguel Angel
- Aller Blanco Miguel Angel
- Alvarez Fernandez Carlos Javier
- Barcas Lewkowicz Hila
- Berenguer Marsal Enrique
- Diaz De Teran Lopez Maria
- Felip Font Joan
- Fernandez Rosello Eva
- Fernandez Rosello Eva
- Florez Astorga Francisco Javier
- Garcia Coronado Ana Maria
- Garcia Esteban Javier
- Gomez Febrel Baltasar
- Jimenez Soler Guillermo
- Juan Ferrer Rosa
- Lombardia Escudero Almudena
- Martinez Castro Sergio Carlos
- Martinez Garcia Susana
- Mayor Bellosta Marta
- Rivero Aranda Juan Jose
- Rivero Aranda Juan Jose
- Siso Gurriaran Magin
- Tapia Lopez Enrique
- Totusaus Calve Jordi
- Trepat Font Ramon
- Velasco Miranda Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41443 , F 210, S 8, H M 700765, I/A 18 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: LEAN CORPORATE SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gallego Salas Jose Miguel
- Lombardia Escudero Almudena
- Ortiz Perdices Ignacio
- Rodriguez Guerrero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 111, S 8, H M 700765, I/A 10 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: LEAN CORPORATE SERVICES SL
Consejero
- Gomez Cagigas Maria Isabel
- Pascual Izquierdo Jose Maria
- Rodriguez Guerrero Santiago
- Tapia Lopez Enrique
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 110, S 8, H M 700765, I/A 8 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Empresa: BIP & DRIVE E.D.E. SA
Consejero
- Rodriguez Guerrero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 173, S 8, H M 579231, I/A 30 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GUERRERO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos