VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR
Informe ejecutivo de VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS Y RECUPERACIONES SL | Apoderado | 31/07/2020 | |
MARTIN CASILLAS ASFALTOS SL | Apoderado | 23/07/2020 | |
MARTIN CASILLAS SL | Apoderado | 12/11/2019 | |
EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL | Apoderado | 08/11/2019 | |
MARTIN CASILLAS GRUPO SL | Apoderado | 06/11/2019 |
VINCULACIONES DE VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR
Empresa: MARTIN CASILLAS ASFALTOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 92, S 8, H SE 75461, I/A 31 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-41
Empresa: EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Carretero Jimenez Jose Luis
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Leon Alcantara Alejandro
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Herranz Ignacio
- Navarro Leal Narciso
- Taboada Plasencia Jose Ramon
- Taboada Plasencia Jose Ramon
- Valencia Quintana Sandra Pilar
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 211, S 8, H SE 9724, I/A 73 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: MARTIN CASILLAS GRUPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6776 , F 173, S 8, H SE 65996, I/A 31 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Empresa: ARIDOS Y RECUPERACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 190, S 8, H SE 75321, I/A 31 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Empresa: MARTIN CASILLAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borruel Toledo Ramon
- Carretero Jimenez Jose Luis
- Enrique Piñeiro Pueyo
- Gonzalez Lobo Arturo
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Gutierrez Rodriguez Enrique Ramon
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Molina Antonio
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Robles Martinez Felipe
- Romero Perez Jose Luis
- Ruperto Lopez Diaz Luis
- Serrano Garcia Emilio Antonio
- Valencia Quintana Sandra Pilar
- Valencia Quintana Sandra Pilar
- Villalba Vargas Juan Carlos
Apoderado
- Figueroa Castro Enrique
- Figueroa Castro Jesus
- Martin Casilla Jose
- Martin Casillas Juan
- Martin Casillas Manuel
- Martin Casillas Rafael
- Martin Garcia Antonio
- Martin Garcia Antonio
- Martin Garcia Antonio
- Martin Garcia Antonio
- Martin Gonzalez Francisco
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Jimenez Antonio
- Martin Jimenez Antonio
- Martin Molina Antonio
- Martin Molina Antonio
- Martin Pozo Antonio
- Robles Martinez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 150, S 8, H SE 9072, I/A 84 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Empresa: ARIDOS Y RECUPERACIONES SL
Apoderado
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 196, S 8, H SE 75321, I/A 23 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-41
Empresa: MARTIN CASILLAS ASFALTOS SL
Apoderado
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 86, S 8, H SE 75461, I/A 25 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 176, S 8, H SE 28728, I/A 24 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Empresa: MARTIN CASILLAS SL
Apoderado
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 88, S 8, H SE 9072, I/A 74 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-41
Empresa: EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL
Apoderado
- Valencia Quintana Sandra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 180, S 8, H SE 9724, I/A 61 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-41
VER MAS ACTOS
Información de VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR
Mostramos los datos de VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENCIA QUINTANA SANDRA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos