CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL | Apoderado | 04/08/2020 | |
MARTIN CASILLAS SL | Apoderado | 31/07/2020 |
VINCULACIONES DE CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS
Empresa: EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 211, S 8, H SE 9724, I/A 73 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: MARTIN CASILLAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borruel Toledo Ramon
- Carretero Jimenez Jose Luis
- Enrique Piñeiro Pueyo
- Gonzalez Lobo Arturo
- Guillen Navarro Ramon Jesus
- Gutierrez Rodriguez Enrique Ramon
- Mariscal Ciria Jose Antonio
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Molina Antonio
- Piñeyro Pueyo Enrique
- Robles Martinez Felipe
- Romero Perez Jose Luis
- Ruperto Lopez Diaz Luis
- Serrano Garcia Emilio Antonio
- Valencia Quintana Sandra Pilar
- Valencia Quintana Sandra Pilar
- Villalba Vargas Juan Carlos
Apoderado
- Figueroa Castro Enrique
- Figueroa Castro Jesus
- Martin Casilla Jose
- Martin Casillas Juan
- Martin Casillas Manuel
- Martin Casillas Rafael
- Martin Garcia Antonio
- Martin Garcia Antonio
- Martin Garcia Antonio
- Martin Garcia Antonio
- Martin Gonzalez Francisco
- Martin Herranz Ignacio
- Martin Jimenez Antonio
- Martin Jimenez Antonio
- Martin Molina Antonio
- Martin Molina Antonio
- Martin Pozo Antonio
- Robles Martinez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6887 , F 150, S 8, H SE 9072, I/A 84 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Empresa: EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL
Apoderado
- Carretero Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 186, S 8, H SE 9724, I/A 67 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-41
Empresa: MARTIN CASILLAS SL
Apoderado
- Carretero Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 91, S 8, H SE 9072, I/A 78 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-41
Empresa: EXPLOTACIONES LAS MISIONES SL
Apoderado Solidario
- Carretero Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 176, S 8, H SE 9724, I/A 55 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-41
Empresa: MARTIN CASILLAS SL
Apoderado Solidario
- Carretero Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 82, S 8, H SE 9072, I/A 66 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-41
Información de CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRETERO JIMENEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos