VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ
Informe ejecutivo de VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCANIO INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 24/04/2019 | |
SOTOVERDE SL | Administrador Solidario | 24/04/2019 | |
ASCANIO INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 20/07/2017 |
VINCULACIONES DE VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ
Empresa: SOTOVERDE SL
Administrador Solidario
- Valeiras Ascanio Beatriz
- Valeiras Ascanio Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 10, S 8, H TF 4079, I/A 15 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-38
Empresa: SOTOVERDE SL
Consejero Delegado Solidario
- Valeiras Ascanio Beatriz
Consejero
- Ascanio Sotomayor Maria Carmen Lucia
- Ascanio Worthington Rodolfo
- Valeiras Ascanio Beatriz
- Valeiras Ascanio Ricardo
Presidente
Secretario
- Valeiras Ascanio Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 10, S 8, H TF 4079, I/A 15 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-38
Empresa: ASCANIO INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Valeiras Ascanio Beatriz
- Valeiras Ascanio Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 146, S 8, H TF 3971, I/A 18 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-38
Empresa: ASCANIO INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ascanio Sotomayor Maria Carmen Lucia
- Ascanio Worthington Rodolfo
- Valeiras Ascanio Beatriz
- Valeiras Ascanio Ricardo
Presidente
Secretario
- Valeiras Ascanio Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 146, S 8, H TF 3971, I/A 18 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-38
Empresa: ASCANIO INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Valeiras Ascanio Beatriz
- Valeiras Ascanio Ricardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 144, S 8, H TF 3971, I/A 17 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-38
Empresa: SOTOVERDE SL
Consejero Delegado Solidario
- Valeiras Ascanio Beatriz
- Valeiras Ascanio Ricardo Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 10, S 8, H TF 4079, I/A 14 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-38
Empresa: HOTEL INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 65, S 8, H TF 3961, I/A 22 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-38
Información de VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ
Mostramos los datos de VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALEIRAS ASCANIO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos