SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCANIO INTERNACIONAL SL | Presidente | 06/09/2011 | 20/07/2017 |
ASCANIO INTERNACIONAL SL | Consejero Delegado | 06/09/2011 | 20/07/2017 |
ASCANIO INTERNACIONAL SL | Consejero | 20/07/2017 | |
SOTOVERDE SL | Presidente | 07/09/2011 | 23/03/2017 |
SOTOVERDE SL | Consejero Delegado | 07/09/2011 | 23/03/2017 |
SOTOVERDE SL | Consejero | 23/03/2017 | |
HOTEL INTERNACIONAL SA | Vicepresidente | 17/09/2012 | |
HOTEL INTERNACIONAL SA | Consejero | 17/09/2012 | |
SOTOVERDE SL | Vicepresidente | 07/09/2011 | |
ASCANIO INTERNACIONAL SL | Vicepresidente | 06/09/2011 |
VINCULACIONES DE SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN
Empresa: ASCANIO INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Consejero
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Presidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 144, S 8, H TF 3971, I/A 16 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-38
Empresa: SOTOVERDE SL
Consejero Delegado
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Consejero
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Presidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 10, S 8, H TF 4079, I/A 14 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-38
Empresa: HOTEL INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 65, S 8, H TF 3961, I/A 22 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-38
Empresa: SOTOVERDE SL
Consejero Delegado
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Presidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 42, S 8, H TF 4079, I/A 13 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Empresa: SOTOVERDE SL
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 42, S 8, H TF 4079, I/A 13 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Empresa: ASCANIO INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Presidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 144, S 8, H TF 3971, I/A 15 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Empresa: ASCANIO INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Sotomayor Luz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 144, S 8, H TF 3971, I/A 15 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Información de SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTOMAYOR LUZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos