VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2012 | 17/03/2014 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Consejero | 26/12/2011 | 17/03/2014 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Apoderado Solidario | 26/12/2011 | 17/03/2014 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Presidente | 26/12/2011 | 17/03/2014 |
VINCULACIONES DE VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valdes Toston Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Valdes Toston Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 76, S 8, H M 530401, I/A 4 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Valdes Toston Miguel Angel
Presidente
- Valdes Toston Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 76, S 8, H M 530401, I/A 4 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Huber Wilhem Herbert
- Leadbeater Michael Charles
- Valdes Toston Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 76, S 8, H M 530401, I/A 3 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Valdes Toston Miguel Angel
Presidente
- Valdes Toston Miguel Angel
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 75, S 8, H M 530401, I/A 2 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Huber Wilhem Herbert
- Leadbeater Michael Charles
- Valdes Toston Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 70, S 8, H M 530401, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Información de VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDES TOSTON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos