HUBER WILHEM HERBERT
Informe ejecutivo de HUBER WILHEM HERBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUBER WILHEM HERBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2012 | 05/08/2014 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Consejero | 26/12/2011 | 05/08/2014 |
VINCULACIONES DE HUBER WILHEM HERBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUBER WILHEM HERBERT
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Huber Wilhem Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 77, S 8, H M 530401, I/A 5 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Huber Wilhem Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 77, S 8, H M 530401, I/A 5 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Huber Wilhem Herbert
- Leadbeater Michael Charles
- Valdes Toston Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 76, S 8, H M 530401, I/A 3 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Huber Wilhem Herbert
- Leadbeater Michael Charles
- Valdes Toston Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 70, S 8, H M 530401, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Información de HUBER WILHEM HERBERT
Mostramos los datos de HUBER WILHEM HERBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUBER WILHEM HERBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos