VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VADILLO GESTION LABORAL SL | Socio Unico | 17/05/2024 | |
VADILLO GESTION LABORAL SL | Administrador Unico | 17/05/2024 | |
LAUREL VII SA | Administrador Solidario | 16/02/2024 | |
VADILLO CONSULTORIA Y GESTORIA ADMINISTRATIVA SLP | Socio Unico | 21/03/2022 | |
VADILLO CONSULTORIA LEGAL Y EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 07/03/2022 | |
PRIMITIVE HUNTER SL | Socio Unico | 22/06/2021 | |
NAMDOR SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 23/02/2021 | |
NAMDOR SYSTEMS SL | Apoderado | 15/02/2021 | |
PRIMITIVE HUNTER SL | Administrador Unico | 01/08/2018 | |
VADILLO CONSULTORIA Y GESTORIA ADMINISTRATIVA SLP | Soc.Prof. | 12/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA
Empresa: VADILLO GESTION LABORAL SL
Administrador Unico
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 247082, I/A 3 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: VADILLO GESTION LABORAL SL
Socio Único
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 247082, I/A 3 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: LAUREL VII SA
Administrador Solidario
- Prado Garcia Manuel Pompilio
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 208, S 8, H M 25963, I/A 10 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: LAUREL VII SA
Administrador Solidario
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
- Vadillo Cuadrado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 208, S 8, H M 25963, I/A 10 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: MARCHANDARTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARCHANDARTE SL
Nif:B85218873
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Vadillo Cuadrado Angel Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DOÑA FATIMA MARIA DURAN HINCHADO
Fecha de Resolución:07/03/2013
Número Procedimiento Concursal:546/2012
Datos Registrales:
Tomo:
24944
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-449173
Inscripción:
2
Fecha Inscripción17/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24944 , F 134, S 8, H M 449173, I/A 2 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Empresa: SALOMI SA
Administrador Solidario
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
- Vadillo Cuadrado Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16884 , F 118, S 8, H M 288667, I/A 8 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Socio Único
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37540 , F 3, S 8, H M 164581, I/A 7 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Socio Único
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37285 , F 33, S 8, H M 664928, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Empresa: PRIMITIVE HUNTER SL
Socio Único
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32668 , F 210, S 8, H M 588089, I/A 4 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: VADILLO ASESORES EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Vadillo Cuadrado Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16061 , F 96, S 8, H M 271924, I/A 4 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
VER MAS ACTOS
Información de VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA
Mostramos los datos de VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VADILLO CUADRADO ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos