VACA SALAS JOSE RAMON
Informe ejecutivo de VACA SALAS JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VACA SALAS JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIRBASONRELAS SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
MEDIAELECTRIC SL | Secretario | 24/11/2021 | |
MEDIAELECTRIC SL | Consejero | 24/11/2021 |
VINCULACIONES DE VACA SALAS JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VACA SALAS JOSE RAMON
Empresa: ANIRBASONRELAS SL
Apoderado Solidario
- Vaca Salas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46508 , F 166, S 8, H M 816636, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: MEDIAELECTRIC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castro Sanchez Rocio
- Sanchez Mira Maria Del Rocio
- Vaca Salas Jose Ramon
Presidente
Secretario
- Vaca Salas Jose Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6020 , F 102, S 8, H SE105310, I/A 5 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-41
Empresa: EMPLEADOS BANCO ESPIRITO SANTO FP
Miem.Com.Ctr
- Blazquez Urdiales Vazquez Luis
- Bobadilla Gonzalez Luis
- Camarero Ferreiro Fernando
- Cuesta Galvez Antonio
- Diaz Gayol Jose Miguel
- Estebanez Bolivar Jose Martin
- Garcia Perez Jose Maria
- Godina Huertas Mar
- Guardeño Roldan Francisco
- Iglesias Araujo Ignacio
- Juan Y Seva Maganto Luis
- Magencio Mate Rosario
- Pedrouzo Vazquez Jose Emilio
- Pino Espada Blas
- Rubio Torres Maria
- Vaca Salas Jose Ramon
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17004 , F 7, S 8, H M 291015, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: EMPLEADOS BANCO ESPIRITO SANTO FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Ledesma Maria Dolores
- Camarero Ferreiro Fernando
- Cuesta Galvez Antonio
- Diaz Gayol Jose Miguel
- Estebanez Bolivar Jose Martin
- Estebanez Bolivar Jose Martin
- Guardeño Roldan Francisco
- Guardeño Roldan Francisco
- Iglesias Arauzo Ignacio
- Lopez Palomo Francisco Jose
- Magencio Mate Rosario
- Martinez Rodriguez Jose
- Pino Espada Blas
- Pino Espada Blas
- Sanchez Valverde Juan Carlos
- Vaca Salas Jose Ramon
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17004 , F 7, S 8, H M 291015, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: BANCO ESPIRITO SANTO SA
Apoderado
- Alegria Lacosta Juan Fernando
- Alfaro Pereira Manuel
- Alfaro Pereira Manuel
- Alvarez Ledesma Maria Dolores
- Bugallo Troitiño Constantino Elias
- Burgos Gutierrez Jesus
- Carrasco Parra Simon A
- Carrasco Parra Simon A
- Coll Ortega Jose Ignacio Miguel
- Coll Ortega Jose Ignacio Miguel
- Conde Carrillo Jose Luis
- Conde Carrillo Jose Luis
- Del Rivero Zardoya Jose Maria
- Del Rivero Zardoya Jose Maria
- Fernandez Cifuentes Manuel
- Fernandez Cifuentes Manuel
- Garcia Barreiro Carmen Maria
- Gonzalez Risueño Silvia
- Hammer Adam
- Hernando Poyo Antonio
- Infante Angulo Quiterio
- Infante Angulo Quiterio
- Lauffer Jimenez Leticia
- Llamas De La Cruz Manuel
- Lopez Romero Maria Del Rosario
- Lopez Romero Maria Del Rosario
- Martinez Baraona Alfredo
- Martinez Otero Alfonso
- Martinez Otero Alfonso- Adolfo
- Martinez Otero Alfonso- Adolfo
- Moreno Paños Alfredo
- Pita Apesteguia Maria
- Serrano Lopez Javier
- Vaca Salas Jose Ramon
- Vaca Salas Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25635 , F 96, S 8, H M 430558, I/A 247 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Información de VACA SALAS JOSE RAMON
Mostramos los datos de VACA SALAS JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VACA SALAS JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos