MAGENCIO MATE ROSARIO
Informe ejecutivo de MAGENCIO MATE ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAGENCIO MATE ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPLEADOS NOVO BANCO FP | Miem.Com.Ctr | 22/05/2015 | 05/01/2023 |
BANCO ESPIRITO SANTO SA SUCURSAL EN ESPAÑA | Apoderado | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE MAGENCIO MATE ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGENCIO MATE ROSARIO
Empresa: EMPLEADOS BANCO ESPIRITO SANTO FP
Miem.Com.Ctr
- Blazquez Urdiales Vazquez Luis
- Bobadilla Gonzalez Luis
- Camarero Ferreiro Fernando
- Cuesta Galvez Antonio
- Diaz Gayol Jose Miguel
- Estebanez Bolivar Jose Martin
- Garcia Perez Jose Maria
- Godina Huertas Mar
- Guardeño Roldan Francisco
- Iglesias Araujo Ignacio
- Juan Y Seva Maganto Luis
- Magencio Mate Rosario
- Pedrouzo Vazquez Jose Emilio
- Pino Espada Blas
- Rubio Torres Maria
- Vaca Salas Jose Ramon
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17004 , F 7, S 8, H M 291015, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: EMPLEADOS BANCO ESPIRITO SANTO FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Ledesma Maria Dolores
- Camarero Ferreiro Fernando
- Cuesta Galvez Antonio
- Diaz Gayol Jose Miguel
- Estebanez Bolivar Jose Martin
- Estebanez Bolivar Jose Martin
- Guardeño Roldan Francisco
- Guardeño Roldan Francisco
- Iglesias Arauzo Ignacio
- Lopez Palomo Francisco Jose
- Magencio Mate Rosario
- Martinez Rodriguez Jose
- Pino Espada Blas
- Pino Espada Blas
- Sanchez Valverde Juan Carlos
- Vaca Salas Jose Ramon
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17004 , F 7, S 8, H M 291015, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Apoderado
- Magencio Mate Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25635 , F 36, S 8, H M 430558, I/A 183 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28
Información de MAGENCIO MATE ROSARIO
Mostramos los datos de MAGENCIO MATE ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGENCIO MATE ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos