UTGE HERNANDEZ IVAN
Informe ejecutivo de UTGE HERNANDEZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UTGE HERNANDEZ IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAINTED IN BARCELONA SL | Liquidador | 09/12/2015 | 09/12/2015 |
PAINTED IN BARCELONA SL | Administrador Unico | 25/01/2013 | 09/12/2015 |
ADZARUM COMUNICATIUM SL | Administrador Solidario | 11/11/2011 | 14/11/2012 |
VINCULACIONES DE UTGE HERNANDEZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UTGE HERNANDEZ IVAN
Empresa: PAINTED IN BARCELONA SL
Liquidador
- Utge Hernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 165, S 8, H B 432581, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: PAINTED IN BARCELONA SL
Administrador Unico
- Utge Hernandez Ivan
Liquidador
- Utge Hernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 165, S 8, H B 432581, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: PAINTED IN BARCELONA SL
Administrador Unico
- Utge Hernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 164, S 8, H B 432581, I/A 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-08
Empresa: ADZARUM COMUNICATIUM SL
Administrador Solidario
- Utge Hernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42847 , F 221, S 8, H B 415551, I/A 2 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-08
Empresa: ADZARUM COMUNICATIUM SL
Administrador Solidario
- Iniesta Lopez Joan
- Utge Hernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42847 , F 218, S 8, H B 415551, I/A 1 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-08
Información de UTGE HERNANDEZ IVAN
Mostramos los datos de UTGE HERNANDEZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UTGE HERNANDEZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos