INIESTA LOPEZ JOAN
Informe ejecutivo de INIESTA LOPEZ JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE INIESTA LOPEZ JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A3 LOGISTIC 1994 SL | Administrador Mancomunado | 31/01/2019 | 09/02/2022 |
TRI-SERVICES TARRAGONA SL | Administrador Solidario | 10/08/2018 | 28/01/2020 |
TRI-SERVICES TARRAGONA SL | Liquidador | 28/01/2020 | 28/01/2020 |
TRI-SERVICES TARRAGONA SL | Socio Unico | 03/12/2014 | 28/01/2020 |
A3 LOGISTIC 1994 SL | Administrador Solidario | 12/01/2016 | 31/01/2019 |
TRI-SERVICES TARRAGONA SL | Administrador Unico | 03/12/2014 | 10/08/2018 |
ADZARUM COMUNICATIUM SL | Administrador Solidario | 11/11/2011 | 05/02/2016 |
ADZARUM COMUNICATIUM SL | Liquidador | 05/02/2016 | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE INIESTA LOPEZ JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INIESTA LOPEZ JOAN
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
- Patric Raymond Salesses Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 6 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: TRI-SERVICES TARRAGONA SL
Liquidador
- Iniesta Lopez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44611 , F 164, S 8, H B 461148, I/A 14 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: TRI-SERVICES TARRAGONA SL
Administrador Solidario
- Iniesta Llaurado Francesc Xavier
- Iniesta Llaurado Joan
- Iniesta Lopez Joan
Liquidador
- Iniesta Lopez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44611 , F 164, S 8, H B 461148, I/A 14 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
- Patric Raymond Salesses Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Solidario
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: TRI-SERVICES TARRAGONA SL
Administrador Solidario
- Iniesta Llaurado Francesc Xavier
- Iniesta Llaurado Joan
- Iniesta Lopez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44611 , F 164, S 8, H B 461148, I/A 13 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Empresa: TRI-SERVICES TARRAGONA SL
Administrador Unico
- Iniesta Lopez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44611 , F 164, S 8, H B 461148, I/A 13 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Empresa: ADZARUM COMUNICATIUM SL
Liquidador
- Iniesta Lopez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42847 , F 222, S 8, H B 415551, I/A 3 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: ADZARUM COMUNICATIUM SL
Administrador Solidario
- Iniesta Lopez Joan
Liquidador
- Iniesta Lopez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42847 , F 222, S 8, H B 415551, I/A 3 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Solidario
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 181, S 8, H B 473624, I/A 3 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
VER MAS ACTOS
Información de INIESTA LOPEZ JOAN
Mostramos los datos de INIESTA LOPEZ JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INIESTA LOPEZ JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos