MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA
Informe ejecutivo de MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A3 LOGISTIC 1994 SL | Administrador Solidario | 29/03/2022 |
VINCULACIONES DE MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Solidario
- Mendez Gomez Maria Olga
- Salesses Ruiz Patric Raymond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
- Patric Raymond Salesses Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 6 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
- Patric Raymond Salesses Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Solidario
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 183, S 8, H B 473624, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: A3 LOGISTIC 1994 SL
Administrador Solidario
- Iniesta Lopez Joan
- Mendez Gomez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 181, S 8, H B 473624, I/A 3 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Información de MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA
Mostramos los datos de MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ GOMEZ MARIA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos