USED LARUMBE SERGIO
Informe ejecutivo de USED LARUMBE SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE USED LARUMBE SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORMEDIO TALENTOS DEL DEPORTE SL | Presidente | 02/07/2024 | |
CREACION SOSTENIBILIDAD Y REVITALIZACION DE NEGOCIOS SL | Apoderado Solidario | 27/05/2024 | |
MARKETING 3000 SL | Apoderado Solidario | 21/05/2024 | |
CONSULTORES UB 57 SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
SEA COMUNICACION SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
DIGITAL 3000 SL | Apoderado Solidario | 11/04/2024 |
VINCULACIONES DE USED LARUMBE SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USED LARUMBE SERGIO
Empresa: DEPORMEDIO TALENTOS DEL DEPORTE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Used Larumbe Sergio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826832, I/A 1 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Cristina
- Larumbe Perez Eva-maria
- Rey Larumbe Marta
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 677194, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: MARKETING 3000 SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 301737, I/A 3 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: SEA COMUNICACION SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3487 , F 25, S 8, H Z 43121, I/A 3 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-50
Empresa: CONSULTORES UB 57 SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 222, S 8, H Z 19368, I/A 4 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-50
Empresa: DIGITAL 3000 SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 49, S 8, H Z 31636, I/A 5 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-50
Información de USED LARUMBE SERGIO
Mostramos los datos de USED LARUMBE SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USED LARUMBE SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos