USED LARUMBE ALEJANDRA
Informe ejecutivo de USED LARUMBE ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE USED LARUMBE ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES SL | Representante | 05/07/2024 | |
DEPORMEDIO TALENTOS DEL DEPORTE SL | Consejero Delegado | 02/07/2024 | |
DEPORMEDIO TALENTOS DEL DEPORTE SL | Consejero | 02/07/2024 | |
CREACION SOSTENIBILIDAD Y REVITALIZACION DE NEGOCIOS SL | Apoderado Solidario | 27/05/2024 | |
MARKETING 3000 SL | Apoderado Solidario | 21/05/2024 | |
CONSULTORES UB 57 SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
SEA COMUNICACION SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
DIGITAL 3000 SL | Apoderado Solidario | 11/04/2024 |
VINCULACIONES DE USED LARUMBE ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USED LARUMBE ALEJANDRA
Empresa: AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Pres. Honor.
Presidente
Representante
- Colas Martinez Rocio
- Fernandez Arribas Javier
- Junquera Cagigal Miguel Angel
- Used Bescos Jose Luis
- Used Larumbe Alejandra
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 636157, I/A 7 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: DEPORMEDIO TALENTOS DEL DEPORTE SL
Consejero Delegado
- Martinez Cabello Alvaro
- Used Larumbe Alejandra
Consejero
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Martinez Cabello Alvaro
- Martinez Robles Juan Antonio
- Pulgar Rodriguez Jose Luis
- Used Larumbe Alejandra
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826832, I/A 1 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Cristina
- Larumbe Perez Eva-maria
- Rey Larumbe Marta
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 677194, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: MARKETING 3000 SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 301737, I/A 3 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: SEA COMUNICACION SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3487 , F 25, S 8, H Z 43121, I/A 3 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-50
Empresa: CONSULTORES UB 57 SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 222, S 8, H Z 19368, I/A 4 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-50
Empresa: DIGITAL 3000 SL
Apoderado Solidario
- Larumbe Perez Eva-maria
- Used Larumbe Alejandra
- Used Larumbe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 49, S 8, H Z 31636, I/A 5 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-50
Información de USED LARUMBE ALEJANDRA
Mostramos los datos de USED LARUMBE ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USED LARUMBE ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos