URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KABUKI LISBOA SL | Apoderado | 02/02/2021 | |
KABUKI LISBOA SL | Consejero | 29/10/2020 | |
BODEGAS ARTEAGA SL | Apoderado Solidario | 11/02/2020 | |
BODEGAS REMIREZ DE GANUZA SL | Apoderado | 12/07/2019 | |
COMSTEEL ESTABLISHMENT SL | Consejero | 15/12/2017 | |
SIDERCOM SL | Consejero | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON
Empresa: KABUKI LISBOA SL
Apoderado
- Aparicio Puig Jose Antonio
- Pastor Cerdan Pedro
- Urcola Sousa Alvaro
- Urtasun Martinez Fresneda Borja
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
- Urtasun Martinez-fresneda Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40405 , F 193, S 8, H M 717708, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: KABUKI LISBOA SL
Consejero
- ALURSO CAPITAL SL
- Aparicio Puig Jose Antonio
- Pastor Cerdan Pedro
- Urtasun Martinez Fresneda Borja
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
- Urtasun Martinez-fresneda Koldo
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40405 , F 191, S 8, H M 717708, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: BODEGAS ARTEAGA SL
Apoderado Solidario
- Odriozola Echezarreta Jone Miren
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
- Urtasun Martinez-fresneda Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 199, S 8, H VI 13412, I/A 21 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-01
Empresa: BODEGAS ARTEAGA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 196, S 8, H VI 13412, I/A 19 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-01
Empresa: BODEGAS TORRALBENC VELL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Urtasun Amann Jose Ramon
- Urtasun Martinez De Fresneda Koldo
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
Presidente
Secretario
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 91, S 8, H IM 6627, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-07
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 124, S 8, H VI 1161, I/A 23 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-01
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 121, S 8, H VI 1161, I/A 19 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-01
Empresa: COMSTEEL ESTABLISHMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9698 , F 25, S 8, H M 155824, I/A 13 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Empresa: SIDERCOM SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34726 , F 17, S 8, H M 624572, I/A 3 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 166, S 8, H VI 1161, I/A 12 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-01
VER MAS ACTOS
Información de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON
Mostramos los datos de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos