URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO
Informe ejecutivo de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VULCAN ESTABLISHMENT SL | Apoderado | 07/03/2023 | |
BODEGAS ARTEAGA SL | Representante | 30/09/2020 | |
BODEGAS REMIREZ DE GANUZA SL | Representante | 30/09/2020 | |
BODEGAS ARTEAGA SL | Apoderado Solidario | 11/02/2020 | |
BODEGAS ARTEAGA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2019 | |
BODEGAS TORRALBENC VELL SL | Apoderado | 16/07/2019 | |
BODEGAS REMIREZ DE GANUZA SL | Apoderado | 12/07/2019 | |
COMSTEEL ESTABLISHMENT SL | Apoderado | 05/07/2019 | |
SIDERCOM INMOBILIARIA SL | Apoderado | 05/07/2019 | |
SIDERCOM SL | Apoderado | 03/07/2019 |
VINCULACIONES DE URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO
Empresa: VULCAN ESTABLISHMENT SL
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41283 , F 140, S 8, H M 731766, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: BODEGAS REMIREZ DE GANUZA SL
Representante
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 185, S 8, H VI 1161, I/A 27 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-01
Empresa: BODEGAS ARTEAGA SL
Representante
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 200, S 8, H VI 13412, I/A 22 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-01
Empresa: BODEGAS ARTEAGA SL
Apoderado Solidario
- Odriozola Echezarreta Jone Miren
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
- Urtasun Martinez-fresneda Jose Ramon
- Urtasun Martinez-fresneda Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 199, S 8, H VI 13412, I/A 21 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-01
Empresa: BODEGAS ARTEAGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Odriozola Echezarreta Jone Miren
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
- Urtasun Martinez-fresneda Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 197, S 8, H VI 13412, I/A 20 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-01
Empresa: BODEGAS TORRALBENC VELL SL
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 91, S 8, H IM 6627, I/A 4 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-07
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 123, S 8, H VI 1161, I/A 22 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-01
Empresa: SIDERCOM INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34716 , F 191, S 8, H M 624420, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: COMSTEEL ESTABLISHMENT SL
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36487 , F 187, S 8, H M 155824, I/A 15 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: SIDERCOM SL
Apoderado
- Urtasun Martinez-fresneda Borja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34726 , F 20, S 8, H M 624572, I/A 5 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Información de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO
Mostramos los datos de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA BORJA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos