URSA CASADO CARMELO
Informe ejecutivo de URSA CASADO CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE URSA CASADO CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBERCONTROL INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 26/01/2018 |
VINCULACIONES DE URSA CASADO CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URSA CASADO CARMELO
Empresa: COBERCONTROL INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Ursa Casado Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 68, S 8, H BI 56361, I/A 8 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Empresa: AGRUPACION G.M.E. SA
Consejero Delegado
- Ursa Casado Carmelo
Consejero
- Estebanez Martinez Jose Ramon
- Larrea Echevarria Luis Maria
- Ursa Casado Carmelo
Presidente
- Ursa Casado Carmelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4422 , F 183, S 8, H BI 39637, I/A 8 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Empresa: SHOP LIGHTING SL
Administrador Unico
- Ursa Casado Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 147, S 8, H BI 40842, I/A 4 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Empresa: SUMINISTROS ELECTRICOS JOKALDE SA
Consejero Delegado
- Ursa Casado Carmelo
Consejero
- Estebanez Martinez Jose Ramon
- Larrea Echevarria Luis Maria
- Ursa Casado Carmelo
Presidente
Secretario
- Ursa Casado Carmelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 219, S 8, H BI 20272, I/A 17 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Empresa: GRUDI NUSO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 96, S 8, H V 56543, I/A 8 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-46
Empresa: COVERTRADE SL
Administrador Unico
- Ursa Casado Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 213, S 8, H BI 27634, I/A 5 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Información de URSA CASADO CARMELO
Mostramos los datos de URSA CASADO CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URSA CASADO CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos