GRUDI NUSO SL
Dirección social Calle Alcala, 96
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUDI NUSO SL
CIF B96481601
Capital Social 19953.2 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Teléfono 902 22 28 98
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ruiz Guillen Antonio
ORGANIGRAMA DE GRUDI NUSO SL
VINCULACIONES DE GRUDI NUSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUDI NUSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Porta Canto Jose Ramon | Secretario | 25/10/2019 | |
Ruiz Guillen Antonio | Consejero Delegado | 05/05/2017 | |
Almiñana Marti Maria Amparo | Consejero | 07/04/2017 | |
Almiñana Martinez Jose Ramon | Consejero | 07/04/2017 | |
Araiz Ara Joaquin | Consejero | 07/04/2017 | |
Coto Nuñez Dionisio | Consejero | 07/04/2017 | |
Gomez Gonzalez Julian | Consejero | 07/04/2017 | |
Porta Canto Jose Ramon | Consejero | 07/04/2017 | |
Ruiz Guillen Antonio | Presidente | 07/04/2017 | |
Ruiz Guillen Antonio | Consejero | 07/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUDI NUSO SL
Capital Anterior: | 20.602,28 | Euros |
Disminución de capital | 649,08 | Euros |
Capital Actual: | 19.953,20 | Euros |
Porcentaje: | 3,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39897 , F 51, S 8, H M 708610, I/A 4 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
- C/ ALCALA 96 5 - CENTRO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39897 , F 51, S 8, H M 708610, I/A 3 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Capital Anterior: | 19.268,06 | Euros |
Aumento de capital: | 1.334,22 | Euros |
Capital Actual: | 20.602,28 | Euros |
Porcentaje: | 6,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39897 , F 51, S 8, H M 708610, I/A 3 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
- CRA DE SAN JERONIMO 15 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39897 , F 51, S 8, H M 708610, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 99, S 8, H V 56543, I/A 17 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 99, S 8, H V 56543, I/A 17 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 99, S 8, H V 56543, I/A 17 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
Capital Anterior: | 16.046,70 | Euros |
Aumento de capital: | 3.221,36 | Euros |
Capital Actual: | 19.268,06 | Euros |
Porcentaje: | 20,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 99, S 8, H V 56543, I/A 16 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-46
- Por error no se publicó en el Boletín 73 de fecha 18/04/17 y referencia 01689112017 el cese del secretario no consejero D. Jose Vicente Caballero Olcina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 98, S 8, H V 56543, I/A 14 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2018-87-46
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 3202, F 98, S 8, H V 56543, I/A 14 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2018-87-46