URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA | Administrador Solidario | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 14735, I/A 7 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 185, S 8, H SS 14735, I/A 5 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 115, S 8, H SS 31793, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 185, S 8, H SS 14735, I/A 4 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Empresa: URTECNIKS SL
Liquidador
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 6, S 8, H SS 1083, I/A 4 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Empresa: URTECNIKS SL
Administrador Unico
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Liquidador
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 6, S 8, H SS 1083, I/A 4 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 113, S 8, H SS 31793, I/A 1 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 185, S 8, H SS 14735, I/A 3 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-20
Información de URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URQUIOLA LARRAÑAGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos