ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA
Informe ejecutivo de ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA | Administrador Solidario | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 14735, I/A 7 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Unico
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 116, S 8, H SS 31793, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Unico
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 116, S 8, H SS 31793, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 185, S 8, H SS 14735, I/A 5 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Unico
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 115, S 8, H SS 31793, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 115, S 8, H SS 31793, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 185, S 8, H SS 14735, I/A 4 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Empresa: INDOORGUNE SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 113, S 8, H SS 31793, I/A 1 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Empresa: DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS VERMONT SA
Administrador Solidario
- Ortiz De Apodaca Garcia Maria-yolanda
- Urquiola Larrañaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 185, S 8, H SS 14735, I/A 3 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-20
Información de ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA
Mostramos los datos de ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ DE APODACA GARCIA MARIA-YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos