URQUIJO MUGICA EDUARDO
Informe ejecutivo de URQUIJO MUGICA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE URQUIJO MUGICA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRASS IBERIA SA | Apoderado | 26/10/2017 | |
GRASS IBERIA SA | Apoderado | 27/09/2017 | |
GRASS SYSTEM SA | Administrador Unico | 23/07/2012 | |
URMUG SYSTEM SL | Secretario | 13/02/2012 | |
URMUG SYSTEM SL | Consejero Delegado | 13/02/2012 | |
URMUG SYSTEM SL | Consejero | 13/02/2012 | |
TRANSFORMADOS METALICOS DE ACCESORIOS SL | Apoderado | 22/04/2009 | |
CODESTAM SL | Apoderado | 21/04/2009 |
VINCULACIONES DE URQUIJO MUGICA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URQUIJO MUGICA EDUARDO
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5658 , F 33, S 8, H BI 68892, I/A 6 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-48
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado
- Baraia Zubiaurre Idurre
- Gonzalez Maza Rosario
- Gonzalo Legarra Beatriz
- Rutes Bande Jose Maria
- Urquijo Mugica Eduardo
- Walter Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5658 , F 32, S 8, H BI 68892, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Rutes Bande Jose Maria
- Urquijo Mugica Eduardo
Apoderado
- Urquijo Mugica Eduardo
- Walter Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5658 , F 32, S 8, H BI 68892, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalo Legarra Beatriz
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 15, S 8, H SS 35231, I/A 13 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-20
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado
- Gonzalo Legarra Beatriz
- Urquijo Mugica Eduardo
- Walter Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 14, S 8, H SS 35231, I/A 9 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 13, S 8, H SS 35231, I/A 8 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
Empresa: LA TIENDA DEL HERRAJE SL
Administrador Unico
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5269 , F 163, S 8, H BI 59824, I/A 4 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Empresa: SAMET HERRAJES SL
Administrador Unico
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 70, S 8, H BI 59846, I/A 4 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Apoderado
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2215 , F 132, S 8, H SS 26733, I/A 9 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
Administrador Unico
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2215 , F 132, S 8, H SS 26733, I/A 9 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
VER MAS ACTOS
Información de URQUIJO MUGICA EDUARDO
Mostramos los datos de URQUIJO MUGICA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URQUIJO MUGICA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos