GONZALO LEGARRA BEATRIZ
Informe ejecutivo de GONZALO LEGARRA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALO LEGARRA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRASS IBERIA SA | Apoderado | 27/09/2017 | |
GRASS IBERIA SA | Apoderado Solidario | 28/09/2016 | |
GRASS IBERIA SA | Apoderado | 12/05/2014 | |
SAMET HERRAJES SL | Apoderado | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALO LEGARRA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO LEGARRA BEATRIZ
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado
- Baraia Zubiaurre Idurre
- Gonzalez Maza Rosario
- Gonzalo Legarra Beatriz
- Rutes Bande Jose Maria
- Urquijo Mugica Eduardo
- Walter Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5658 , F 32, S 8, H BI 68892, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalo Legarra Beatriz
- Urquijo Mugica Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 15, S 8, H SS 35231, I/A 13 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-20
Empresa: GRASS IBERIA SA
Apoderado
- Gonzalo Legarra Beatriz
- Urquijo Mugica Eduardo
- Walter Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 14, S 8, H SS 35231, I/A 9 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-20
Empresa: SAMET HERRAJES SL
Apoderado
- Gonzalo Legarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 69, S 8, H BI 59846, I/A 3 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Empresa: SAMET HERRAJES SL
Administrador Unico
- Gonzalo Legarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 69, S 8, H BI 59846, I/A 2 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Empresa: LA TIENDA DEL HERRAJE SL
Administrador Unico
- Gonzalo Legarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5269 , F 163, S 8, H BI 59824, I/A 3 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Empresa: LA TIENDA DEL HERRAJE SL
Administrador Unico
- Gonzalo Legarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5269 , F 162, S 8, H BI 59824, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-48
Empresa: SAMET HERRAJES SL
Administrador Unico
- Gonzalo Legarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5272 , F 67, S 8, H BI 59846, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-48
Información de GONZALO LEGARRA BEATRIZ
Mostramos los datos de GONZALO LEGARRA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO LEGARRA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos