URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO
Informe ejecutivo de URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO TAXI GASTEIZ SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2013 |
VINCULACIONES DE URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Consejero
- Fernandez Abascal Jose Ramon
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Vicepresidente
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 33, S 8, H VI 2804, I/A 38 (18/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
- Ruiz De Erenchun Castillo Juan Carlos
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 35 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
- Marañon Martinez De Lagran Antonio
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 35 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 34 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
- Marañon Martinez De Lagran Antonio
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 27, S 8, H VI 2804, I/A 30 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 110, S 8, H VI 2804, I/A 29 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-01
Información de URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO
Mostramos los datos de URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIARTE RUIZ DE LARREA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos