GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO
Informe ejecutivo de GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO TAXI GASTEIZ SA | Tesorero | 07/08/2013 | 08/05/2014 |
RADIO TAXI GASTEIZ SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2013 | 08/05/2014 |
RADIO TAXI GASTEIZ SA | Consejero | 01/02/2010 | 08/05/2014 |
RADIO TAXI GASTEIZ SA | Apoderado Mancomunado | 12/02/2010 | 07/08/2013 |
RADIO TAXI GASTEIZ SA | Presidente | 01/02/2010 | 07/08/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 32, S 8, H VI 2804, I/A 37 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Consejero
- Gomez De Segura Rozas Fernando
Tesorero
- Gomez De Segura Rozas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 32, S 8, H VI 2804, I/A 37 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
- Ruiz De Erenchun Castillo Juan Carlos
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 35 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
- Marañon Martinez De Lagran Antonio
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 35 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Presidente
Secretario
Tesorero
- Gomez De Segura Rozas Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 34 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Consejero
Presidente
- Gomez De Segura Rozas Fernando
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 30, S 8, H VI 2804, I/A 34 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Rozas Fernando
- Marañon Martinez De Lagran Antonio
- Uriarte Ruiz De Larrea Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 27, S 8, H VI 2804, I/A 30 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-01
Empresa: RADIO TAXI GASTEIZ SA
Consejero
Presidente
- Gomez De Segura Rozas Fernando
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 110, S 8, H VI 2804, I/A 29 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-01
Información de GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO
Mostramos los datos de GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DE SEGURA ROZAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos