URCERA HERRERAS SECUNDINO
Informe ejecutivo de URCERA HERRERAS SECUNDINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE URCERA HERRERAS SECUNDINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAGEDOS SL | Apoderado Solidario | 01/04/2022 | |
BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 21/02/2022 | |
REALIZACION DE PROYECTOS DE RECICLAJE UNO SL | Administrador Concursal | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE URCERA HERRERAS SECUNDINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URCERA HERRERAS SECUNDINO
Empresa: NAGEDOS SL
Apoderado Solidario
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40039 , F 189, S 8, H B 357623, I/A 4 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 48, S 8, H B 4890, I/A 43 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Empresa: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 47, S 8, H B 4890, I/A 42 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: XACOYSER SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:08/01/2010
Número Procedimiento Concursal:551/2009
Datos Registrales:
Tomo:
5321
Libro:
2629
Folio:
58
Hoja:
8-44175
Inscripción:
10
Fecha Inscripción16/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5321, L 2629, F 58, S 8, H V 44175, I/A 10 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-46
Empresa: FUNALTER SL
Administrador Concursal
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 52, S 8, H B 91884, I/A 16 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Empresa: LAMINAS Y PROCESOS SL
Administrador Concursal
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36279 , F 180, S 8, H B 283423, I/A 7 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-08
Empresa: LAMINAS Y PROCESOS SL
Administrador Concursal
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36279 , F 179, S 8, H B 283423, I/A 5 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REALIZACION DE PROYECTOS DE RECICLAJE UNO SL
Nif:B57044588
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Urcera Herreras Secundino
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:21/04/2010
Número Procedimiento Concursal:122/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1781
Libro:
0
Folio:
149
Hoja:
8-36605
Inscripción:
3
Fecha Inscripción01/07/2010
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 149, S 8, H PM 36605, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-07
Empresa: FUNALTER SL
Administrador Concursal
- Urcera Herreras Secundino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 51, S 8, H B 91884, I/A 14 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-08
Empresa: XACOYSER SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:XACOYSER SL
Nif:B96457668
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Urcera Herreras Secundino
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:08/01/2010
Número Procedimiento Concursal:551/2009
Datos Registrales:
Tomo:
5321
Libro:
2629
Folio:
58
Hoja:
8-44175
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/02/2010
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5321, L 2629, F 58, S 8, H V 44175, I/A 7 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-46
Información de URCERA HERRERAS SECUNDINO
Mostramos los datos de URCERA HERRERAS SECUNDINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URCERA HERRERAS SECUNDINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos