URBINA SAINZ ALBERTO
Informe ejecutivo de URBINA SAINZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE URBINA SAINZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 17/06/2022 | 10/04/2023 |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 25/04/2022 | 06/02/2023 |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 26/04/2022 | 06/02/2023 |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 28/06/2022 | 06/02/2023 |
VINCULACIONES DE URBINA SAINZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URBINA SAINZ ALBERTO
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Arnal Benedet Pedro Angel
- Bailen Peiro Cristina Paz
- Bermejo Romero Maria Isabel
- Botas Garcia Antonio
- Buedo Mor Jose Manuel
- Bustamante Santos Sandra
- Cambra Gode Maria Isabel
- Castro Guerrero Antonio Jesus
- Del Olmo Marin Victoria
- Fernandez Cuevas Raul
- Fernandez Ramos Luz Del Rocio
- Garcia Llorente Jose Ignacio
- Guillamon Vicente Miriam
- Illan Sanchez Belen
- Olivares Sanz Raul
- Olivares Sanz Raul
- Prada Somoza Jose Carlos
- Sigler Vicedo Maria Carmen
- Tabernero Alba Javier
- Urbina Sainz Alberto
- Velasco Bonifacio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 36, S 8, H AL 40338, I/A 737 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-04
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arnal Benedet Pedro Angel
- Arnal Benedet Pedro Angel
- Bailen Peiro Cristina Paz
- Barrio Pequeqo Jose Maria
- Belda Carrascosa Alexander
- Botas Garcia Antonio
- Buedo Mor Jose Manuel
- Bustamante Santos Sandra
- Bustamante Santos Sandra
- Bustamante Santos Sandra
- Cambra Gode Maria Isabel
- Garcia Llorente Jose Ignacio
- Garcia Llorente Jose Ignacio
- Gomez Jimenez Encarnacion
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Olivares Sanz Raul
- Pastor Daiana Sol
- Sanchez Arjona Sanchez Arjona Clara Maria
- Saura Garcia Ines
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 93, S 8, H M 752179, I/A 66 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Apoderado
- Alemany Bauza Jose Luis
- Cambra Gode Maria Isabel
- Cano Herranz Marta
- Carbonell Celdran Ignacio
- Cerda Piedra Miguel
- Cortina Carralero Juan
- De Orellana Garcia Maria Belen
- Faura Fernandez Jose Luis
- Gala Diaz Jorge
- Galende Ferreras Elena
- Gallen Maiques Maria Dels Angels
- Gandia Montaner Demelsa
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Garcia Sanchez Alejo
- Gomez Gimenez Encarnacion
- Gomez Ibañez Lope
- Hernandez Novo Cristina
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Esteve Vianesi Williana
- Lopez Garabis Micaela
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Dominguez Maria Del Carmen
- Martinez Lozano Veronica
- Martinez Martinez Maria Jose
- Martinez Miguel Jose Luis
- Martinez Obon Marcos
- Mata Ramirez Dolores
- Melgarejo Garcia Melania
- Merchan Ricote Carlos
- Moreno Novell Lara
- Noguera Ballester Juan Bautista
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Ojea Alonso Jose
- Ojeda Perez Patricia
- Paniagua Redondo Noelia
- Pascual Martin Gregorio Jose
- Pastor Villalobos Pablo
- Perez Perez Ainhize
- Pestana Sosa Maria Concepcion
- Ponce Marquez Monica
- Puntonet Avillar Gregori
- Ramos Martin Manuela
- Reifarth Hernandez Manuel
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rodriguez Zayas Francisco Alejandro
- Rubio Cobo Alberto
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Sanchez Arjona Sanchez Arjona Clara Maria
- Sebastia Navarro Joaquin
- Tabernero Alba Javier
- Torres Picon Maria Angeles
- Torres Precedo Maria Del Carmen
- Urbina Sainz Alberto
- Valladolid Cushion Juana Lilian
- Vidal Rabada Sebastian Bartolome
- Vila Brull Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 79, S 8, H M 752179, I/A 46 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aleman Ramirez Fabio
- Aleman Ramirez Julio Jorge
- Balladares Aguilar Gabriela
- Cambra Gode Maria Isabel
- Carbonell Celdran Ignacio
- Casas Breva Francisco Javier
- Gallen Maiques Maria Dels Angels
- Gandia Montaner Demelsa
- Gomez Jimenez Encarnacion
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hernandez Hernandez Alfonso
- Hernandez Novo Cristina
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Esteve Vianesi Williana
- Luque Ansede Manuel Angel
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Martinez Dominguez Maria Del Carmen
- Mata Ramirez Dolores
- Merchan Ricote Carlos
- Moreno Novell Lara
- Noguera Ballester Juan Bautista
- Nuñez Montes Luis Gonzaga
- Ojea Alonso Jose
- Ojeda Perez Patricia
- Pardo Aznar Gloria
- Pascual Martin Gregorio Jose
- Pastor Villalobos Pablo
- Pestana Sosa Maria Concepcion
- Ponce Marquez Monica
- Pozo Ramirez Nabila
- Reifarth Hernandez Manuel
- Rodriguez Lomero Maria Beatriz
- Rubio Cobo Alberto
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Sanchez Arjona Sanchez Arjona Clara Maria
- Sanchez Esteban Raul
- Sebastia Navarro Joaquin
- Tabernero Alba Javier
- Torres Picon Maria Angeles
- Torres Precedo Maria Carmen
- Urbina Sainz Alberto
- Valladolid Cushion Juana Lilian
- Vila Brull Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 198, S 8, H AL 40338, I/A 687 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-04
Apoderado
- Baglieri Giovanna Del Carmen
- Bartolo Menendez Laura
- Benet Compañ Catalina
- Cabane Ramos David
- Casanovas Seras Maria Teresa
- Da Silva Rosa Hellen
- Del Amo Melchor Borja
- Garcia Sanchez Alejo
- Gil Jimenez Luisa Enriqueta
- Gomez Ibañez Lope
- Hernandez Novo Cristina
- Lluch Samit Maria Carmen
- Lopez Cruz Rosa
- Lopez Lluis Juan Carlos
- Lopez Rodriguez Cristina
- Lopez Zurita Josep Lluis
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Lozano Veronica
- Melgarejo Garcia Melania
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Paniagua Redondo Noelia
- Poveda Buron Ainara
- Rodriguez Rodriguez Alexandra
- Salinas Martinez Francisca
- Serra Vara Maria Dolores
- Serrano Barbany Ana
- Tabernero Alba Javier
- Urbina Sainz Alberto
- Villarejo Aguilera Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 73, S 8, H M 752179, I/A 38 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 73, S 8, H M 752179, I/A 37 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Apoderado
- Baglieri Giovanna Del Carmen
- Del Amo Melchor Borja
- Encinas Marin Juan Francisco
- Garcia Sanchez Alejo
- Gil Jimenez Luisa Enriqueta
- Gomez Ibañez Lope
- Hernandez Novo Cristina
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Lozano Veronica
- Melgarejo Garcia Melania
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Paniagua Redondo Noelia
- Poveda Buron Ainara
- Salinas Martinez Francisca
- Sanchez De La Rosa Diego
- Tabernero Alba Javier
- Urbina Sainz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 72, S 8, H M 752179, I/A 36 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Apoderado
- Baglieri Giovanna Del Carmen
- Del Amo Melchor Borja
- Garcia Sanchez Alejo
- Gil Jimenez Luisa Enriqueta
- Gomez Ibañez Lope
- Hernandez Novo Cristina
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Lozano Veronica
- Melgarejo Garcia Melania
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Paniagua Redondo Noelia
- Poveda Buron Ainara
- Salinas Martinez Francisca
- Tabernero Alba Javier
- Urbina Sainz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 72, S 8, H M 752179, I/A 35 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Apoderado
- Baglieri Giovanna Del Carmen
- Del Amo Melchor Borja
- Garcia Sanchez Alejo
- Gil Jimenez Luisa Enriqueta
- Gomez Ibañez Lope
- Hernandez Novo Cristina
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Lozano Veronica
- Melgarejo Garcia Melania
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Paniagua Redondo Noelia
- Poveda Buron Ainara
- Salinas Martinez Francisca
- Tabernero Alba Javier
- Urbina Sainz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 71, S 8, H M 752179, I/A 34 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Apoderado
- Baglieri Giovanna Del Carmen
- Balladares Aguilar Gabriela
- Bartolo Menendez Laura
- Benet Compañ Catalina
- Cabane Ramos David
- Carrillo Martinez Montserrat
- Casanovas Seras Maria Teresa
- Casas Breva Francisco Javier
- Da Silva Rosa Hellen
- De La Torre Vidal Lydia
- Del Amo Melchor Borja
- Garcia Guerrero Antonio
- Garcia Sanchez Alejo
- Gil Jimenez Luisa Enriqueta
- Gomez Ibañez Lope
- Gutierrez Bayona Jorge
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hernandez Albadalejo Ana Belen
- Hernandez Novo Cristina
- Illan Sanchez Belen
- Lluch Samit Maria Carmen
- Lopez Cruz Rosa
- Lopez Lluis Juan Carlos
- Lopez Rodriguez Cristina
- Lopez Zurita Josep Lluis
- Luque Ansede Manuel Angel
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Lozano Veronica
- Melgarejo Garcia Melania
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Paniagua Redondo Noelia
- Poveda Buron Ainara
- Rodriguez Rodriguez Alexandra
- Salinas Martinez Francisca
- Sanchez Esteban Raul
- Serra Vara Maria Dolores
- Serrano Barbany Ana
- Tabernero Alba Javier
- Urbina Sainz Alberto
- Villarejo Aguilera Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 70, S 8, H M 752179, I/A 33 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
VER MAS ACTOS
Información de URBINA SAINZ ALBERTO
Mostramos los datos de URBINA SAINZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URBINA SAINZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos