RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER
Informe ejecutivo de RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 28/06/2022 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 17/06/2022 | |
CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Solidario | 14/06/2022 | |
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Solidario | 14/06/2022 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Solidario | 10/06/2022 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 31/05/2022 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 01/03/2022 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 01/03/2022 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 27/02/2022 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2022 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER
Apoderado
- Alemany Bauza Jose Luis
- Cambra Gode Maria Isabel
- Cano Herranz Marta
- Carbonell Celdran Ignacio
- Cerda Piedra Miguel
- Cortina Carralero Juan
- De Orellana Garcia Maria Belen
- Faura Fernandez Jose Luis
- Gala Diaz Jorge
- Galende Ferreras Elena
- Gallen Maiques Maria Dels Angels
- Gandia Montaner Demelsa
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Garcia Sanchez Alejo
- Gomez Gimenez Encarnacion
- Gomez Ibañez Lope
- Hernandez Novo Cristina
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Esteve Vianesi Williana
- Lopez Garabis Micaela
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marcos Frechilla Rebeca
- Martin Raymondi Teresa
- Martinez Dominguez Maria Del Carmen
- Martinez Lozano Veronica
- Martinez Martinez Maria Jose
- Martinez Miguel Jose Luis
- Martinez Obon Marcos
- Mata Ramirez Dolores
- Melgarejo Garcia Melania
- Merchan Ricote Carlos
- Moreno Novell Lara
- Noguera Ballester Juan Bautista
- Nuñez Barreto Olga Lidia
- Ojea Alonso Jose
- Ojeda Perez Patricia
- Paniagua Redondo Noelia
- Pascual Martin Gregorio Jose
- Pastor Villalobos Pablo
- Perez Perez Ainhize
- Pestana Sosa Maria Concepcion
- Ponce Marquez Monica
- Puntonet Avillar Gregori
- Ramos Martin Manuela
- Reifarth Hernandez Manuel
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodrigo Lomero Maria Beatriz
- Rodriguez Zayas Francisco Alejandro
- Rubio Cobo Alberto
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Sanchez Arjona Sanchez Arjona Clara Maria
- Sebastia Navarro Joaquin
- Tabernero Alba Javier
- Torres Picon Maria Angeles
- Torres Precedo Maria Del Carmen
- Urbina Sainz Alberto
- Valladolid Cushion Juana Lilian
- Vidal Rabada Sebastian Bartolome
- Vila Brull Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 79, S 8, H M 752179, I/A 46 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aleman Ramirez Fabio
- Aleman Ramirez Julio Jorge
- Balladares Aguilar Gabriela
- Cambra Gode Maria Isabel
- Carbonell Celdran Ignacio
- Casas Breva Francisco Javier
- Gallen Maiques Maria Dels Angels
- Gandia Montaner Demelsa
- Gomez Jimenez Encarnacion
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hernandez Hernandez Alfonso
- Hernandez Novo Cristina
- Llorente Jimeno Maria Asuncion
- Lopez Esteve Vianesi Williana
- Luque Ansede Manuel Angel
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Martinez Dominguez Maria Del Carmen
- Mata Ramirez Dolores
- Merchan Ricote Carlos
- Moreno Novell Lara
- Noguera Ballester Juan Bautista
- Nuñez Montes Luis Gonzaga
- Ojea Alonso Jose
- Ojeda Perez Patricia
- Pardo Aznar Gloria
- Pascual Martin Gregorio Jose
- Pastor Villalobos Pablo
- Pestana Sosa Maria Concepcion
- Ponce Marquez Monica
- Pozo Ramirez Nabila
- Reifarth Hernandez Manuel
- Rodriguez Lomero Maria Beatriz
- Rubio Cobo Alberto
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Sanchez Arjona Sanchez Arjona Clara Maria
- Sanchez Esteban Raul
- Sebastia Navarro Joaquin
- Tabernero Alba Javier
- Torres Picon Maria Angeles
- Torres Precedo Maria Carmen
- Urbina Sainz Alberto
- Valladolid Cushion Juana Lilian
- Vila Brull Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 198, S 8, H AL 40338, I/A 687 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-04
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Solidario
- Aldaz Garaioa Isabel
- Alemany Bauza Jose Luis
- Alvarez Cures Miguel Angel
- Amo Perez Jose Antonio
- Angulo Campos Maria Amalia
- Arvelo Acosta Julio Jose
- Bañuls Roca Maria Mercedes
- Bergada Puigpinos Jordina
- Blanco Cano Maria
- Caballero Infante Selva Francisco
- Cadierno Fernandez Maria Paz
- Caldera Rodriguez Ana Belen
- Cambon Fernandez Natasha
- Cano Herranz Marta
- Carbo Falomir Andrea
- Cardona De La Camara Pau
- Castaño Pacheco Donato
- Cerda Piedra Miguel
- Cerezo Madrigal Juan Jose
- Civantos Cuesta Rafael
- Cortina Carralero Juan Francisco
- Cortines Gonzalez De Riancho Fernando
- Cunchillos Martinez Alberto
- De Haro Marquez Isabel
- De Luis Machuca Jorge
- Diaz Villar Jose Angel
- Enrique Gandara Maria Esther
- Espinosa De Los Monteros Choza Rosa Maria
- Faura Fernandez Jose Luis
- Fernandez Cuevas Raul
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fonseca Iglesias Ignacio
- Galende Ferreras Elena
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gil Diaz Beatriz
- Gil Moral Carlos
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Pallares Julian Jesus
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Gonzalez Sanchez Luis
- Hellin Vives Juan Manuel
- Hernandez Catalan Alberto
- Hernandez Gonzalez Maria Macarena
- Hernandez Molina Pilar
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Herrero Perez Maria Elena
- Illan Sanchez Belen
- Jacinto Portero Jose Luis
- Lopez Aleman Sanchez Antonio Javier
- Lopez Garabis Micaela
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Lopez Vazquez Jose Manuel
- Lopez Zurita Jose Luis
- Marcos Frechilla Rebeca
- Marrodan Montiel Sergio
- Martin Alvarez Patricia
- Martin Lopez Vicente
- Martinez Martinez Maria Jose
- Martinez Soler Gema Maria
- Menjibar Gutierrez Aitana
- Miravent Pujol Josep
- Olarte Ruiz Sara
- Olivares Sanz Raul
- Otero Gonzalez Andres
- Palomares Arastell Ivan
- Penalba Sanchez Alejandro
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Perez Ainhize
- Ponce Garcia Alicia
- Portela Gonzalez Luis Maria
- Posadas Davila Manuel
- Quilez Aparicio Jose
- Ramos Martin Manuela
- Reina Sanchez Jose Maria
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Muñoz Manuel
- Rueda Sanz Maria Magdalena
- Ruiz Caldera Rodrigo
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Saralegui Iglesias Raquel
- Suero Madolell Debora Maria
- Tabernero Alba Javier
- Terroba Salviche Marco
- Torres Cabrera Nysamar
- Urzainqui Ripa Mirem Iosune
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Varona Farreny Ignasi
- Vera Sosa Ana
- Vidal Rabasa Sebastian Bartolome
- Viñoly Umpierrez Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 3, S 8, H AL 44917, I/A 87 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-04
Empresa: CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Solidario
- Aldaz Garaioa Isabel
- Alemany Bauza Jose Luis
- Alvarez Cures Miguel Angel
- Amo Perez Jose Antonio
- Angulo Campos Maria Amalia
- Arvelo Acosta Julio Jose
- Bañuls Roca Maria Mercedes
- Bergada Puigpinos Jordina
- Blanco Cano Maria
- Caballero Infante Selva Francisco
- Cadierno Fernandez Maria Paz
- Caldera Rodriguez Ana Belen
- Cambon Fernandez Natasha
- Cano Herranz Marta
- Carbo Falomir Andrea
- Cardona De La Camara Pau
- Castaño Pacheco Donato
- Cerda Piedra Miguel
- Cerezo Madrigal Juan Jose
- Civantos Cuesta Rafael
- Cortina Carralero Juan Francisco
- Cortines Gonzalez De Riancho Fernando
- Cunchillos Martinez Alberto
- De Haro Marquez Isabel
- De Luis Machuca Jorge
- Diaz Villar Jose Angel
- Enrique Gandara Maria Esther
- Espinosa De Los Monteros Choza Rosa Maria
- Faura Fernandez Jose Luis
- Fernandez Cuevas Raul
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fonseca Iglesias Ignacio
- Galende Ferreras Elena
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gil Diaz Beatriz
- Gil Moral Carlos
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Pallares Julian Jesus
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Gonzalez Sanchez Luis
- Hellin Vives Juan Manuel
- Hernandez Catalan Alberto
- Hernandez Gonzalez Maria Macarena
- Hernandez Molina Pilar
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Herrero Perez Maria Elena
- Illan Sanchez Belen
- Jacinto Portero Jose Luis
- Lopez Aleman Sanchez Antonio Javier
- Lopez Garabis Micaela
- Lopez Navarro Maria Del Pilar
- Lopez Vazquez Jose Manuel
- Lopez Zurita Jose Luis
- Marcos Frechilla Rebeca
- Marrodan Montiel Sergio
- Martin Alvarez Patricia
- Martin Lopez Vicente
- Martinez Martinez Maria Jose
- Martinez Soler Gema Maria
- Menjibar Gutierrez Aitana
- Miravent Pujol Josep
- Olarte Ruiz Sara
- Olivares Sanz Raul
- Otero Gonzalez Andres
- Palomares Arastell Ivan
- Penalba Sanchez Alejandro
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Perez Ainhize
- Ponce Garcia Alicia
- Portela Gonzalez Luis Maria
- Posadas Davila Manuel
- Quilez Aparicio Jose
- Ramos Martin Manuela
- Reina Sanchez Jose Maria
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Muñoz Manuel
- Rueda Sanz Maria Magdalena
- Ruiz Caldera Rodrigo
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Saralegui Iglesias Raquel
- Suero Madolell Debora Maria
- Tabernero Alba Javier
- Terroba Salviche Marco
- Torres Cabrera Nysamar
- Urzainqui Ripa Mirem Iosune
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Varona Farreny Ignasi
- Vera Sosa Ana
- Vidal Rabasa Sebastian Bartolome
- Viñoly Umpierrez Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 101, S 8, H AL 50984, I/A 26 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Solidario
- Aldaz Garaioa Isabel
- Alemany Bauza Jose Luis
- Alvarez Cures Miguel Angel
- Amo Perez Jose Antonio
- Angulo Campos Maria Amalia
- Arvelo Acosta Julio Jose
- Bañuls Roca Maria Mercedes
- Bergada Puigpinos Jordina
- Blanco Cano Maria
- Caballero Infante Selva Francisco
- Cadierno Fernandez Maria Paz
- Caldera Rodriguez Ana Belen
- Cambon Fernandez Natasha
- Cano Herranz Marta
- Carbo Falomir Andrea
- Cardona De La Camara Pau
- Castaño Pacheco Donato
- Cerda Piedra Miguel
- Cerezo Madrigal Juan Jose
- Civantos Cuesta Rafael
- Cortina Carralero Juan Francisco
- Cortines Gonzalez De Riancho Fernando
- Cunchillos Martinez Alberto
- De Haro Marquez Isabel
- De Luis Machuca Jorge
- Diaz Villar Jose Angel
- Enrique Gandara Maria Esther
- Espinosa De Los Monteros Choza Rosa Maria
- Faura Fernandez Jose Luis
- Fernandez Cuevas Raul
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fonseca Iglesias Ignacio
- Gabriela Ristea Teodora
- Galende Ferreras Elena
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gil Diaz Beatriz
- Gil Moral Carlos
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Pallares Julian Jesus
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Gonzalez Sanchez Luis
- Hellin Vives Juan Manuel
- Hernandez Catalan Alberto
- Hernandez Gonzalez Maria Macarena
- Hernandez Molina Pilar
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Herrero Perez Maria Elena
- Illan Sanchez Belen
- Jacinto Portero Jose Luis
- Lopez Aleman Sanchez Antonio Javier
- Lopez Garabis Micaela
- Lopez Navarro Maria Del Pilar
- Lopez Vazquez Jose Manuel
- Lopez Zurita Jose Luis
- Marcos Frechilla Rebeca
- Marrodan Montiel Sergio
- Martin Alvarez Patricia
- Martin Lopez Vicente
- Martinez Martinez Maria Jose
- Martinez Soler Gema Maria
- Menjibar Gutierrez Aitana
- Miravent Pujol Josep
- Olarte Ruiz Sara
- Olivares Sanz Raul
- Otero Gonzalez Andres
- Palomares Arastell Ivan
- Penalba Sanchez Alejandro
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Perez Ainhize
- Ponce Garcia Alicia
- Portela Gonzalez Luis Maria
- Posadas Davila Manuel
- Quilez Aparicio Jose
- Ramos Martin Manuela
- Reina Sanchez Jose Maria
- Rodriguez Muñoz Manuel
- Rueda Sanz Maria Magdalena
- Ruiz Caldera Rodrigo
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Saralegui Iglesias Raquel
- Suero Madolell Debora Maria
- Tabernero Alba Javier
- Terroba Salviche Marco
- Torres Cabrera Nysamar
- Urzainqui Ripa Mirem Iosune
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Varona Farreny Ignasi
- Vera Sosa Ana
- Vidal Rabasa Sebastian Bartolome
- Viñoly Umpierrez Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 221, S 8, H AL 41141, I/A 110 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aldaz Garaioa Isabel
- Alemany Bauza Jose Luis
- Alvarez Cures Miguel Angel
- Amo Perez Jose Antonio
- Angulo Campos Maria Amalia
- Arvelo Acosta Julio Jose
- Bañuls Roca Maria Mercedes
- Bergada Puigpinos Jordina
- Blanco Cano Maria
- Caballero Infante Selva Francisco
- Cadierno Fernandez Maria Paz
- Caldera Rodriguez Ana Belen
- Cambon Fernandez Natasha
- Cano Herranz Marta
- Carbo Falomir Andrea
- Cardona De La Camara Pau
- Castaño Pacheco Donato
- Cerda Piedra Miguel
- Cerezo Madrigal Juan Jose
- Civantos Cuesta Rafael
- Cortina Carralero Juan Francisco
- Cortines Gonzalez De Riancho Fernando
- Cunchillos Martinez Alberto
- De Haro Marquez Isabel
- De Luis Machuca Jorge
- Diaz Villar Jose Angel
- Enrique Gandara Maria Esther
- Espinosa De Los Monteros Choza Rosa Maria
- Faura Fernandez Jose Luis
- Fernandez Cuevas Raul
- Fernandez Perez Maria-victoria
- Fonseca Iglesias Ignacio
- Galende Ferreras Elena
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Garijo Belda Pablo-javier
- Gil Diaz Beatriz
- Gil Moral Carlos
- Gonzalez Garcia Cristina
- Gonzalez Pallares Julian Jesus
- Gonzalez Ruiz Carlos
- Gonzalez Sanchez Luis
- Hellin Vives Juan Manuel
- Hernandez Catalan Alberto
- Hernandez Gonzalez Maria Macarena
- Hernandez Molina Pilar
- Herrera Garcia Juan Carlos
- Herrero Perez Maria Elena
- Illan Sanchez Belen
- Jacinto Portero Jose Luis
- Lopez Aleman Sanchez Antonio Javier
- Lopez Garabis Micaela
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Lopez Vazquez Jose Manuel
- Lopez Zurita Jose Luis
- Marcos Frechilla Rebeca
- Marrodan Montiel Sergio
- Martin Alvarez Patricia
- Martin Lopez Vicente
- Martinez Martinez Maria Jose
- Martinez Soler Gema Maria
- Menjibar Gutierrez Aitana
- Miravent Pujol Josep
- Olarte Ruiz Sara
- Olivares Sanz Raul
- Otero Gonzalez Andres
- Palomares Arastell Ivan
- Penalba Sanchez Alejandro
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Bernardo Marcos Antonio
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Perez Ainhize
- Ponce Garcia Alicia
- Portela Gonzalez Luis Maria
- Posadas Davila Manuel
- Quilez Aparicio Jose
- Ramos Martin Manuela
- Reina Sanchez Jose Maria
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Muñoz Manuel
- Rueda Sanz Maria Magdalena
- Ruiz Caldera Rodrigo
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Saralegui Iglesias Raquel
- Suero Madolell Debora Maria
- Tabernero Alba Javier
- Terroba Salviche Marco
- Torres Cabrera Nysamar
- Urzainqui Ripa Mirem Iosune
- Valladolid Cushion Juan Jaime
- Varona Farreny Ignasi
- Vera Sosa Ana
- Vidal Rabasa Sebastian Bartolome
- Viñoly Umpierrez Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 194, S 8, H AL 40338, I/A 683 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 68, S 8, H M 752179, I/A 27 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado Solidario
- Alemany Bauza Jose Luis
- Cano Herranz Marta
- Cerda Piedra Miguel
- Cortina Carralero Juan Francisco
- De Orellana Garcia Maria Belen
- Faura Fernandez Jose Luis
- Gala Diaz Jorge
- Gaona Bejines Maria Dolores
- Lopez Garabis Micaela
- Martinez Miguel Jose Luis
- Martinez Obon Marcos
- Ojea Alonso Jose
- Perez Perez Ainhize
- Puntonet Avillar Gregori
- Ramos Martin Manuela
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Zayas Francisco Alejandro
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Vidal Rabasa Sebastian Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 67, S 8, H M 752179, I/A 26 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado
- Cadierno Fernandez Maria Paz
- Ojea Alonso Jose
- Pardo Aznar Gloria
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 67, S 8, H M 752179, I/A 25 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Balladares Aguilar Gabriela
- Bartolo Menendez Laura
- Benet Compañ Catalina
- Casas Breva Francisco Javier
- De La Torre Vidal Lydia
- Estelles Colom Miguel
- Garcia Guerrero Antonio
- Garcia Viñas Arturo
- Gutierrez Calderon Joaquin
- Hernandez Albadalejo Ana Belen
- Luque Ansede Manuel Angel
- Ojea Alonso Jose
- Pardo Aznar Gloria
- Polo Prieto Jose Ramon
- Ruiz De Arbulo Cerio Javier
- Sanchez Esteban Raul
- Seitz Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 66, S 8, H M 752179, I/A 24 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER
Mostramos los datos de RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos