UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL
Informe ejecutivo de UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRENVEC SL | Consejero | 16/10/2012 | 05/02/2020 |
ALTERNATIVE GENE EXPRESSION SL | Consejero | 26/11/2018 | |
GEM MED SL | Consejero | 22/04/2010 | 11/11/2016 |
INDIZEN OPTICAL TECHNOLOGIES SL | Consejero | 09/03/2010 | |
ALTERNATIVE GENE EXPRESSION SL | Secretario | 23/04/2009 |
VINCULACIONES DE UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL
Empresa: AGRENVEC SL
Consejero
- GOAF 2013 SL
- KERN PHARMA SL
- PILI SIGLO XXI SL
- Ponz Ascaso Rafael
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 67, S 8, H M 293090, I/A 42 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: ALTERNATIVE GENE EXPRESSION SL
Consejero
- ARTHURSEN SL
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24155 , F 162, S 8, H M 434097, I/A 22 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: AGRENVEC SL
Consejero
- Bronchalo Bronchalo Isabel
- Ponz Ascaso Rafael
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23667 , F 42, S 8, H M 293090, I/A 19 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Empresa: GEM MED SL
Consejero
- BARCELONA EMPREN SCR DE REGIMEN COMUN SA
- DYF 2000 SL
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 188, S 8, H B 295505, I/A 11 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-08
Empresa: INDIZEN OPTICAL TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Crespo Vazquez Daniel
- Gil Yenes Jesus
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21750 , F 140, S 8, H M 387390, I/A 7 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Empresa: ALTERNATIVE GENE EXPRESSION SL
Secretario
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24155 , F 10, S 8, H M 434097, I/A 5 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Información de UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL
Mostramos los datos de UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNINVEST SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos