PONZ ASCASO RAFAEL
Informe ejecutivo de PONZ ASCASO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONZ ASCASO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRENVEC SL | Presidente | 16/10/2012 | 05/02/2020 |
AGRENVEC SL | Consejero | 16/10/2012 | 05/02/2020 |
AGRENVEC SL | Apoderado | 25/02/2015 | 11/01/2016 |
AGRENVEC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2015 |
VINCULACIONES DE PONZ ASCASO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONZ ASCASO RAFAEL
Empresa: AGRENVEC SL
Consejero
Presidente
- Ponz Ascaso Rafael
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 67, S 8, H M 293090, I/A 42 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: AGRENVEC SL
Apoderado
- Bronchalo Bronchalo Isabel
- Ponz Ascaso Rafael
- Rivas Anton Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 61, S 8, H M 293090, I/A 31 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: AGRENVEC SL
Apoderado
- Bronchalo Bronchalo Isabel
- Ponz Ascaso Rafael
- Rivas Anton Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 55, S 8, H M 293090, I/A 27 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: AGRENVEC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bronchalo Bronchalo Isabel
- Ponz Ascaso Rafael
- Rivas Anton Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 55, S 8, H M 293090, I/A 27 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: AGRENVEC SL
Consejero
- Bronchalo Bronchalo Isabel
- Ponz Ascaso Rafael
- Uninvest Sociedad Gestora De Entidades De Capital
Presidente
- Ponz Ascaso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23667 , F 42, S 8, H M 293090, I/A 19 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Información de PONZ ASCASO RAFAEL
Mostramos los datos de PONZ ASCASO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONZ ASCASO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos